Didier Bourgeois
domiciled in Corcelles-près-Concise, from Ballaigues Active mandates: Devigny Vins de Domaines et Châteaux S.A. Connected persons: Valentin Bourgeois You can stay up to date through "Didier Bourgeois", please log in or register free of charge.You are now following "Didier Bourgeois"
Credit rating You can stay up to date through "Didier Bourgeois", please log in or register free of charge.You are now following "Didier Bourgeois"
|
|
Didier Bourgeois
domiciled in Martigny, from Bovernier Active mandates: Verabit Sàrl, SWISS SKY SA Connected persons: Geert Flament You can stay up to date through "Didier Bourgeois", please log in or register free of charge.You are now following "Didier Bourgeois"
Credit rating You can stay up to date through "Didier Bourgeois", please log in or register free of charge.You are now following "Didier Bourgeois"
|
Places where people with the name Didier Bourgeois live
Sectors in which people with the name Didier Bourgeois work
Viticulture
Services for banks and credit institutions
Trading with various goods
Viticulture
Services for banks and credit institutions
Trading with various goods
Private persons with the name Didier Bourgeois
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Didier Bourgeois
Publication number: HR02-1005917717, Commercial Registry Office Valais, (621)
Restaurant Relais des Neiges Sàrl, à Val de Bagnes, CHE-180.285.548, société à responsabilité limitée (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005067295).
Nouvelle raison sociale:
Restaurant Relais des Neiges Sàrl en liquidation.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire du St-Bernard SA, Chemin des Marais Verts 4, 1936 Verbier. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 21.11.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourgeois, Didier Félicien, de Bovernier, à Martigny, liquidateur, avec signature individuelle.
Publication number: HR02-1005808712, Commercial Registry Office Valais, (621)
Verabit Sàrl, à Martigny, CHE-304.268.081, société à responsabilité limitée (No. FOSC 148 du 03.08.2021, Publ. 1005263845).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pitteloud, Stéphane, de Sion, à Vétroz, gérant, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Bourgeois, Didier, de Bovernier, à Martigny, gérant, avec signature individuelle.
Publication number: HR01-1005383889, Commercial Registry Office Valais, (621)
SWISS SKY SA, à Val de Bagnes, CHE-482.310.615, c/o Fiduciaire du St-Bernard Sàrl, Chemin des Marais Verts 4, 1936 Verbier, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
03.12.2021.
But:
La société a pour but: "Honoraires de consulting dans divers domaines, détention de participations;
commerce de sacs de voyage, de sacs d'affaires et de maroquinerie en général;
commerce de métaux et de pierres précieuses. La société peut effectuer toute opération financière ou commerciale en rapport direct ou indirect avec son but ou apte à le favoriser;
elle peut en particulier contracter des dettes et accorder des prêts ou constituer des gages en faveur de toute personne, y compris ses actionnaires, ou tout établissement bancaire;
elle peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, prendre des participations, fonder ou financer des entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but.".
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception (si les adresses électroniques de tous les actionnaires sont connues) pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 03.12.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Flament, Geert, citoyen belge, à Alsemberg (BE), président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Bourgeois, Didier, de Bovernier, à Martigny, administrateur, avec signature individuelle.