Roman Borner
domiciled in Hüniken, from Rickenbach (SO) and Etziken Active mandates: Borner Technologie AG, Borner Mechanik AG and more Connected persons: Ciril Borner, Ciril Borner, Ciril Borner You can stay up to date through "Roman Borner", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Borner"
Credit rating You can stay up to date through "Roman Borner", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Borner"
|
|
Roman Borner
domiciled in Olten, from Rickenbach (SO) Active mandates: Nirochama GmbH Connected persons: Chantal Leclerc, Nicole Wieser-Leclerc, Matthias Borner and more You can stay up to date through "Roman Borner", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Borner"
Credit rating You can stay up to date through "Roman Borner", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Borner"
|
Places where people with the name Roman Borner live
Sectors in which people with the name Roman Borner work
Locksmithery, smithy and workshops
Operation of investment companies
Architectural and engineering activities
Locksmithery, smithy and workshops
Operation of investment companies
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Roman Borner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roman Borner
Publication number: 4685404, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Gerster Technologie AG, bisher in Egerkingen, CH-241.3.004.675-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2007, S. 12, Publ. 4049294).
Statutenänderung:
3.10.2008.
Firma neu:
Borner Technologie AG.
Sitz neu:
Etziken.
Domizil neu:
bei Borner Mechanik AG, Jurastrasse 1, 4554 Etziken.
Zweck neu:
Verarbeitung von und Handel mit Metallen und anderen technischen Produkten, insbesondere Führungswellen. Kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerster, Urs, von Gelterkinden, in Gunten (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büttiker, Conrad, von Olten, in Rickenbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heimgartner, Felix, von Fislisbach, in Burgdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rufli, Adrian, von Seengen, in Diepflingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohli, Ernst, von Rüschegg, in Rothrist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Büttiker Treuhand AG, in Olten, Revisionsstelle;
Fischer, Roland, von Volketswil, in Herzogenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Ciril, von Etziken und Rickenbach SO, in Hüniken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borner, Roman, von Etziken und Rickenbach SO, in Derendingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borner, Robert, von Etziken und Rickenbach SO, in Hüniken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO Visura, in Grenchen (CH-254.9.000.021-9), Revisionsstelle.
Publication number: 4649202, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Borner Mechanik AG, in Etziken, CH-251.3.000.224-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2007, S. 11, Publ. 4184304).
Statutenänderung:
3.09.2008.
Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit Präzisionsteilen und Bau von Maschinen aller Art. Kann sich an andern Unternehmungen mit gleichem oder ähnlichem Zweck im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borner, Livia, von Etziken, in Hüniken, mit Einzelprokura;
Müller, Theo, von Etziken, in Etziken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borner, Roman, von Etziken und Rickenbach SO, in Derendingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borner, Ciril, von Etziken und Rickenbach SO, in Hüniken, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borner, Robert, von Etziken und Rickenbach SO, in Hüniken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Etziken, mit Einzelunterschrift];
BDO Visura, in Grenchen (CH-254.9.000.021-9), Revisionsstelle.
Publication number: 2786078, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Nirochama Freizytpark GmbH, in Fulenbach, CH-249.4.003.341-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 07.04.1997, S. 2288).
Statutenänderung:
2.04.2005.
Firma neu:
Nirochama GmbH.
Zweck neu:
Betrieb einer Architektur- und Generalbauunternehmung, Betriebsberatungen, Übernahme von Geschäftsführungsaufgaben und Handel mit Produkten aller Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Estaplan AG, in Fulenbach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leclerc, Rudolf, von Avry-devant-Pont, in Fulenbach, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--];
Leclerc-Minder, Verena, von Avry-devant-Pont und Huttwil, in Fulenbach, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Borner, Verena, von Huttwil];
Borner, Matthias, von Rickenbach SO, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Borner, Roman, von Rickenbach SO, in Olten, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Leclerc, Nicole, von Avry-devant-Pont, in Winterthur, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Leclerc, Chantal, von Avry-devant-Pont, in Gunzgen, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.