Carlo Borer
domiciled in Oberbipp, from Erschwil Active mandates: Borer Holding AG Connected persons: Markus Borer, Urs Kaiser, Patrik Borer You can stay up to date through "Carlo Borer", please log in or register free of charge.You are now following "Carlo Borer"
Credit rating You can stay up to date through "Carlo Borer", please log in or register free of charge.You are now following "Carlo Borer"
|
Places where people with the name Carlo Borer live
Sectors in which people with the name Carlo Borer work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Carlo Borer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Carlo Borer
Publication number: HR02-1004497473, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Borer Holding AG, in Zuchwil, CHE-103.974.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2013, Publ. 1163497).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Carlo, von Erschwil, in Oberbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wanzwil];
Borer, Patrik, von Erschwil, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küttigkofen].
Publication number: 3492071, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
CB Industries GmbH, in Zuchwil, CHE-111.726.461, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2009, Publ. 5275078).
Firma neu:
CB Industries GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.04.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Carlo, von Erschwil, in Zuchwil, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 39'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6056482, Commercial Registry Office Berne, (36)
Vinifera GmbH, in Heimenhausen, CH-073.4.006.552-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 7, Publ. 5583572).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borer, Carlo, von Erschwil, in Wanzwil (Heimenhausen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Hans Jörg, von Hindelbank, in Grenchen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
SWP Software Project Consult AG (CH-073.3.001.439-8), in Grenchen, Gesellschafterin, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].