Philipp Bonorand
domiciled in Aarau, from Zernez and Aarau Active mandates: Bonorand Holding AG, Vital AG Connected persons: Gabriel Bärtschi, Beat Schicker, Christian Jaun and more You can stay up to date through "Philipp Bonorand", please log in or register free of charge.You are now following "Philipp Bonorand"
Credit rating You can stay up to date through "Philipp Bonorand", please log in or register free of charge.You are now following "Philipp Bonorand"
|
Places where people with the name Philipp Bonorand live
Sectors in which people with the name Philipp Bonorand work
Operation of investment companies
Production of animal feed
Operation of investment companies
Production of animal feed
Private persons with the name Philipp Bonorand
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philipp Bonorand
Publication number: HR02-1005784788, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FC Aarau AG, in Aarau, CHE-109.876.358, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2023, Publ. 1005704419).
Statutenänderung:
12.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung, Organisation und Leitung eines Profi-Fussballspielbetriebes. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich durch Brief oder durch elektronische Zustellung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonorand, Philipp, von Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bader, David, von Kestenholz, in Oensingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier, Kurt, von Gränichen, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zubler, Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogt, Rudolf, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Reitnau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gloor, Peter, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herzog, Marc, von Wegenstetten, in Buchs (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marclay-Merz, Suzanne, von Menziken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Fabian, von Suhr, in Gränichen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thoma, Simon, von Schänis, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005381266, Commercial Registry Office Aargau
Berichtigung des im SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, publizierten TR-Eintrags Nr. 307 vom 05.01.2022 Vital AG, in Auw, CHE-112.556.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2022, Publ. 1005377313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonorand, Reto, von Zernez, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonorand, Philipp, von Zernez und Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005377313, Commercial Registry Office Aargau
Vital AG, in Auw, CHE-112.556.569, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168580).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonorand, Philipp, von Zernez und Aarau, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Nussbaumer, Iwan, von Oberägeri, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Gabriel, von Dulliken, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.