Frédéric Bonelli
domiciled in Genève, from France Active mandates: COINGROUP SA Connected persons: Nicolas Salmon You can stay up to date through "Frédéric Bonelli", please log in or register free of charge.You are now following "Frédéric Bonelli"
Credit rating You can stay up to date through "Frédéric Bonelli", please log in or register free of charge.You are now following "Frédéric Bonelli"
|
Places where people with the name Frédéric Bonelli live
Sectors in which people with the name Frédéric Bonelli work
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Operation of a publishing agency (analog/digital)
Private persons with the name Frédéric Bonelli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Frédéric Bonelli
Publication number: 2709799, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Dimeres Holdings AG, in Sarnen, CHE-473.032.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, Publ. 6885870).
Firma neu:
Dimeres Holdings AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 10.02.2016 aufgelöst. Gemäss Verwaltungsratserklärung vom 10.02.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG in Sarnen ( CH-140.9.000.643-5), in Sarnen, Revisionsstelle;
Bonelli, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
der Megreditchian, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacquet, Maximilien, französischer Staatsangehöriger, in -1 Moskau (RU), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laurent, Eric, von Wallbach, in Engelberg, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6712732, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
Dimeres Holdings AG, in Sarnen, CH-140.3.004.030-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2011, S. 0, Publ. 6432530).
Statutenänderung:
24.05.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 133'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 133'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
13'300 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacquet, Maximilien, französischer Staatsangehöriger, in Moskaus (RU), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Paris (FR), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bonelli, Frédéric, französischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
der Megreditchian, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.