Alessio Bonata
domiciled in Ringgenberg, from Thun Active mandates: Wasser & Wärme Steiner AG, Camping au Lac Ringgenberg AG and more Connected persons: Oliver Gresch, Daniel Inäbnit, Marc Studer and more You can stay up to date through "Alessio Bonata", please log in or register free of charge.You are now following "Alessio Bonata"
Credit rating You can stay up to date through "Alessio Bonata", please log in or register free of charge.You are now following "Alessio Bonata"
|
Places where people with the name Alessio Bonata live
Sectors in which people with the name Alessio Bonata work
Other construction
Operation of campgrounds
Operation of other financial institutions
Trading in food products
Other construction
Operation of campgrounds
Operation of other financial institutions
Trading in food products
Private persons with the name Alessio Bonata
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alessio Bonata
Publication number: HR02-1005700693, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fischer Haustechnik AG, in Interlaken, CHE-107.919.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2022, Publ. 1005447483).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonata, Alessio, von Thun, in Ringgenberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inäbnit, Daniel, von Grindelwald, in Bönigen b. Interlaken (Bönigen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Interlaken];
Amacher, Simon, von Hasliberg, in Beatenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005643007, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kletterhalle Interlaken AG, in Interlaken, CHE-110.126.198, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204230).
Firma neu:
Kletterhalle Interlaken AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Treuhand Zwahlen AG, Höheweg 13, 3800 Interlaken. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.12.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt , Jürg Rolf , von Guttet-Feschel, in Wilderswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggler, Thomas, von Brienzwiler, in Matten bei Interlaken, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Sekretär.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonata, Alessio, von Thun, in Ringgenberg BE, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder mit dem Sekretär];
Reuter, Patrick, von Bretzwil, in Unterseen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005447483, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fischer Haustechnik AG, in Interlaken, CHE-107.919.991, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2014, S.0, Publ. 1676937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ART von Allmen René Treuhand (CHE-107.607.787), in Unterseen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Inäbnit, Daniel, von Grindelwald, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bonata, Alessio, von Thun, in Ringgenberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Marc, von Niederried bei Interlaken, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Forum für Treuhand AG (CHE-108.652.135), in Burgdorf, Revisionsstelle.