Markus Bolte
domiciled in Grenchen, from Germany Active mandates: City-Offset Grenchen AG Connected persons: Michael Bolte You can stay up to date through "Markus Bolte", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Bolte"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Bolte", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Bolte"
|
Places where people with the name Markus Bolte live
Sectors in which people with the name Markus Bolte work
Operation of a printing plant and/or bindery
Operation of a printing plant and/or bindery
Private persons with the name Markus Bolte
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Bolte
Publication number: HR02-1005914121, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
City-Offset Grenchen AG, in Grenchen, CHE-143.038.230, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, S.0, Publ. 1226513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolte, Hedwig, deutsche Staatsangehörige, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolte, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolte, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1110405, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
webdruckerei gmbh, bisher in Grenchen, CH-241.4.007.232-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2008, S. 12, Publ. 4320566).
Gründungsstatuten:
28.01.2008.
Statutenänderung:
27.09.2013.
Sitz neu:
Münchenstein.
Domizil neu:
Venedig-Strasse 31, 4142 Münchenstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riem, Alfred, von Mühledorf BE, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bolte, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bolte, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Deitingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tleugabylova, Gulnara, kasachische Staatsangehörige, in Basel, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Aeberli, Beat, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4320566, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
webdruckerei gmbh, in Grenchen, CH-241.4.007.232-4, Solothurnstrasse 84, 2540 Grenchen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
28.01.2008.
Zweck:
Herstellung und Vertrieb von Druckerzeugnissen insbesondere über elektronische Medien. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflicht gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.01.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Riem, Alfred, von Mühledorf BE, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Bolte, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Grenchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Bolte, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Deitingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.