Roger Boccali
domiciled in Richterswil, from Oberweningen and Zürich Active mandates: SST Vita Dienstleistungs AG, Personalstiftung der Schmidlin AG and more Connected persons: Stefan Wyss, Monica Lamas, Markus Georg Leuthard and more You can stay up to date through "Roger Boccali", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Boccali"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Boccali", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Boccali"
|
Places where people with the name Roger Boccali live
Sectors in which people with the name Roger Boccali work
Services for insurance and pensions
Operation of an pension fund
Fiduciary services
Services regarding management consulting
Services for insurance and pensions
Operation of an pension fund
Fiduciary services
Services regarding management consulting
Private persons with the name Roger Boccali
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Boccali
Publication number: HR02-1005776058, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SST Vita Dienstleistungs AG, in Zürich, CHE-453.002.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2020, Publ. 1004808543).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Nicolas, von Arni (BE), in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Stefan, von Lüsslingen-Nennigkofen, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boccali, Roger, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004808543, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SST Vita Dienstleistungs AG, in Zürich, CHE-453.002.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, S.0, Publ. 3473151).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boccali, Roger, von Zürich, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Nicolas, von Arni (BE), in Winterthur, Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lamas, Monica, von Bern, in Frauenfeld, Mitglied der Geschäftsleitung, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leuthard, Markus Georg, von Merenschwand, in Aarau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6490836, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
getmore GmbH, bisher in Richterswil, CH-020.4.029.880-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 24, Publ. 5908540).
Gründungsstatuten:
05.11.2004.
Statutenänderung:
22.12.2011.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
bei Josef Fuchs, Balbweg 5, 8832 Wollerau.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boccali, Roger, von Zürich, in Richterswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: von Zürich und Oberweningen].