Francis Olivier Blumberg
domiciled in Zürich, from Bern Active mandates: Stiftung Jugend- und Kulturzentrum ESRA, TESMAG AG Connected persons: Georges Sirtes, Chana Rosenfeld, Sholom Ber Rosenfeld and more You can stay up to date through "Francis Olivier Blumberg", please log in or register free of charge.You are now following "Francis Olivier Blumberg"
Credit rating You can stay up to date through "Francis Olivier Blumberg", please log in or register free of charge.You are now following "Francis Olivier Blumberg"
|
Places where people with the name Francis Olivier Blumberg live
Sectors in which people with the name Francis Olivier Blumberg work
Religious, political or secular associations
Fiduciary services
Religious, political or secular associations
Fiduciary services
Private persons with the name Francis Olivier Blumberg
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Francis Olivier Blumberg
Publication number: HR02-1005026603, Commercial Registry Office Zug, (170)
Biovotion AG, bisher in Zürich, CHE-160.833.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852783).
Statutenänderung:
15.09.2020.
Firma neu:
BVBF AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BVBF SA) (BVBF Ltd).
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o accoswiss zg gmbh, Hammergut 6, 6330 Cham.
Zweck neu:
Beteiligung an Unternehmen aller Art im In- und Ausland;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 23.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Markus, von Wolfenschiessen, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blumberg, Francis, von Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gao, Fan, chinesischer Staatsangehöriger, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tong, Cheuk Fung, chinesischer Staatsangehöriger, in Hong Kong (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüssi, Roger, von Uster, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3115917, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Stipendienfonds der Jüdischen Schule 'NOAM', in Zürich, CHE-109.992.740, Stiftung (SHAB Nr. 78 vom 22.04.2016, Publ. 2794383).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumberg, Francis Olivier, von Bern, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Thomas, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3055941, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Jüdischer Schulverein 'NOAM' Zürich, in Zürich, CHE-109.989.614, Verein (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2016, Publ. 2633041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blumberg, Francis, von Bern, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Thomas, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Luks Dubno, Daliah, von Zürich und La Chaux-de-Fonds, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.