Regine Blaser
domiciled in Binningen, from Basel Active mandates: BB Immobilien AG, Blaser Holding AG Connected persons: Fritz Bernhard Blaser, Fritz Bernhard Blaser You can stay up to date through "Regine Blaser", please log in or register free of charge.You are now following "Regine Blaser"
Credit rating You can stay up to date through "Regine Blaser", please log in or register free of charge.You are now following "Regine Blaser"
|
|
Regine Blaser
domiciled in Trubschachen, from Langnau im Emmental Active mandates: Fitnesszentrum Bodyline GmbH Connected persons: Marcel Rothmund, Gabriela Zürcher-Rothmund You can stay up to date through "Regine Blaser", please log in or register free of charge.You are now following "Regine Blaser"
Credit rating You can stay up to date through "Regine Blaser", please log in or register free of charge.You are now following "Regine Blaser"
|
Places where people with the name Regine Blaser live
Sectors in which people with the name Regine Blaser work
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Sport services
Management of real estate portfolio properties
Operation of other financial institutions
Sport services
Private persons with the name Regine Blaser
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Regine Blaser
Publication number: HR01-1005767110, Commercial Registry Office Berne, (36)
Fitnesszentrum Bodyline GmbH, in Langnau im Emmental, CHE-273.552.348, Güterstrasse 14, 3550 Langnau im Emmental, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Fitness- und Gesundheitszentrums. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 12.05.2023 mit Ergänzung vom 07.06.2023 und Inventar per 31.12.2022 Aktiven von CHF 472'967.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 396'024.82 des Einzelunternehmens Fitnesszentrum Bodyline Marcel Rothmund, in Langnau im Emmental (CHE-113.360.253), wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 12.05.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rothmund, Marcel, von Trun, in Signau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blaser, Regine, von Langnau im Emmental, in Trubschachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Gabriela, von Trun, in Grünenmatt (Lützelflüh), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005130993, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Blaser Holding AG, in Allschwil, CHE-114.934.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, S.0, Publ. 2211027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stocker, Valentin, von Obermumpf, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Fritz Bernhard, von Basel, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Blaser, Regine, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004571906, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
BLASER BAUGLAS AG, in Allschwil, CHE-114.934.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4234613).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Regine, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnyder, Miriam, von Büren (SO), in Büren (SO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Blaser, Fritz Bernhard, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Faller, Jeannine Patricia, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.