Takesci Bisso
domiciled in Stabio, from Italy Active mandates: Xence SA Connected persons: Mark William Braybrook You can stay up to date through "Takesci Bisso", please log in or register free of charge.You are now following "Takesci Bisso"
Credit rating You can stay up to date through "Takesci Bisso", please log in or register free of charge.You are now following "Takesci Bisso"
|
Places where people with the name Takesci Bisso live
Sectors in which people with the name Takesci Bisso work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Takesci Bisso
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Takesci Bisso
Publication number: 2584029, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LP Suisse Fiduciary AG, in Zürich, CHE-113.613.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566495).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisso, Takesci, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2390013, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LP Suisse Fiduciary AG, in Zürich, CHE-113.613.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2015, Publ. 2213925).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisso, Takesci, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Akkas, Halil, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2197035, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LP Suisse Capital Asset Management AG, in Zürich, CHE-113.613.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2097621).
Statutenänderung:
19.05.2015.
Firma neu:
LP Suisse Fiduciary AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(LP Suisse Fiduciary S.A.) (LP Suisse Fiduciary Inc.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Treuhandbereich, insbesondere die Erbringung von Verwaltungs-, Buchhaltungs-, Gründungs- und Unternehmensführungsdienstleistungen auch in treuhänderischer Funktion, die Beratung in Steuer- und allgemeinen Verwaltungsangelegenheiten sowie die Verwaltung und Vermittlung von Immobilien in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen und sämtliche für die Verfolgung der Gesellschaftsziele notwendigen und nützlichen Finanz- und Handelsgeschäfte ausüben. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft darf Zweigstellen und Niederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Larini, Danilo, von Locarno, in Morcote, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bisso, Takesci, italienischer Staatsangehöriger, in Mendrisio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.