Pius Birchler
domiciled in Feusisberg, from Einsiedeln Active mandates: Stiftung Einsiedler Kreuzweg, Tulipan AG and more Connected persons: Wolfgang Meinrad Eberle, Karl Magnus Roos, Arnold Lienert and more You can stay up to date through "Pius Birchler", please log in or register free of charge.You are now following "Pius Birchler"
Credit rating You can stay up to date through "Pius Birchler", please log in or register free of charge.You are now following "Pius Birchler"
|
Places where people with the name Pius Birchler live
Sectors in which people with the name Pius Birchler work
Religious, political or secular associations
Production of bread and pastry
Trading in food products
Production of comestibles
Religious, political or secular associations
Production of bread and pastry
Trading in food products
Production of comestibles
Private persons with the name Pius Birchler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pius Birchler
Publication number: 3725181, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Milchgenossenschaft Wollerau, in Wollerau, CHE-102.411.449, Genossenschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2012, Publ. 6966528).
Domizil neu:
c/o Richard Marty, Runggelmatt 23, 8832 Wollerau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kümin, Dominik, von Wollerau, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birchler, Pius, von Einsiedeln, in Feusisberg, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marty, Richard, von Unteriberg, in Wollerau, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Edwin, von Oberiberg, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Höfliger, Anton, von Freienbach, in Feusisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7222034, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Stiftung Einsiedler Kreuzweg, in Einsiedeln, CH-130.7.002.954-2, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S. 0, Publ. 6606828).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Ernst Peter, genannt Pater Lorenz, von Ruswil und Hitzkirch, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Moser, Pater Lorenz];
Eberle, Wolfgang, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Aktuar, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Lienert, Arnold, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Burkard, Alfred, genannt Pater Maurus, von Auw, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Birchler, Pius, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lacher, Mathias, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roos, Karl, von Kaltbrunn, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6595958, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Weinhandlung Paracelsus GmbH, in Einsiedeln, CH-130.0.007.779-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 168 vom 01.09.2009, S. 18, Publ. 5225254).
Statutenänderung:
30.11.2011, 05.03.2012.
Domizil neu:
Schwanenstrasse 29, 8840 Einsiedeln.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax, oder elektronisch. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönbächler, Walter, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Birchler, Pius, von Einsiedeln, in Egg SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Schönbächler, Patrick, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Theiler, Andreas, von Einsiedeln, in Bennau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meier, Bruno, von Oberägeri, in Altendorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kälin, Marco, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.