Marc Bilger
domiciled in Fischingen, from Wuppenau Active mandates: Verein St. Otmarsheim Connected persons: Margrit Niedermann, Max Schoch, Rita Brändle and more You can stay up to date through "Marc Bilger", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Bilger"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Bilger", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Bilger"
|
Places where people with the name Marc Bilger live
Sectors in which people with the name Marc Bilger work
Operation of other homes (excluding holiday homes)
Operation of other homes (excluding holiday homes)
Private persons with the name Marc Bilger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc Bilger
Publication number: HR02-1004580454, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Verein St. Otmarsheim, in Wil (SG), CHE-107.556.658, Verein (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, S.0, Publ. 3920041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Näf Thalmann, Suzanne, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Uetikon am See, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bilger, Marc, von Wuppenau, in Fischingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3896731, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wasserversorgungsgenossenschaft Fischingen, in Fischingen, CHE-102.405.822, Genossenschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2905993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bilger, Marc, von Wuppenau, in Fischingen, Mitglied, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Schwager Klammsteiner, Claudia, von Bichelsee-Balterswil, in Fischingen, Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshart, Rolf, von Fischingen, in Fischingen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Lingg, Marco, von Ettiswil, in Fischingen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten.
Publication number: 2134431, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Wasserversorgungsgenossenschaft Fischingen, in Fischingen, CHE-102.405.822, Genossenschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2015, Publ. 2088105).
Statutenänderung:
09.05.2014.
Zweck neu:
Die Genossenschaft stellt gemäss Vertrag mit der Politischen Gemeinde Fischingen die Versorgung mit Trink- und Löschwasser im zugewiesenen Gemeindegebiet sicher. Die Genossenschaft ist zuständig für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Werkleitungen und Anlagen im vertraglich zugewiesenen Versorgungsgebiet;
diese befinden sich im Eigentum der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann ihre Versorgungsdienstleistungen erweitern. Bau, Betrieb, Unterhalt und die Finanzierung der Werkleitungen und Anlagen sowie die Gebühren für die Wasserversorgung richten sich nach dem Wasserversorgungsreglement und der Beitrags- und Gebührenordnung der Politischen Gemeinde Fischingen sowie nach dem Vertrag mit der Gemeinde. Die Tarife sowie die Berechnungsgrundlagen sind in einem separaten Tarifblatt geregelt.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Ohne persönliche Haftung.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkularschreiben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Roland, von Eggersriet, in Fischingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Leiprecht, Manfred, von Rüdlingen, in Fischingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bilger, Marc, von Wuppenau, in Fischingen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wagner, Harald, von Mosnang, in Fischingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Klammsteiner, Claudia, von Bichelsee-Balterswil, in Fischingen, Mitglied + Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien].