Pierre Beuchat
domiciled in Perrefitte, from Val Terbi Active mandates: Association Les Chapiteaux du Coeur Connected persons: Daniel Oppliger, Mabelle Beuchat You can stay up to date through "Pierre Beuchat", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre Beuchat"
Credit rating You can stay up to date through "Pierre Beuchat", please log in or register free of charge.You are now following "Pierre Beuchat"
|
Places where people with the name Pierre Beuchat live
Sectors in which people with the name Pierre Beuchat work
Creative, artistic and entertainment services
Creative, artistic and entertainment services
Private persons with the name Pierre Beuchat
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pierre Beuchat
Publication number: HR02-1005803818, Commercial Registry Office Valais, (621)
Association Les Chapiteaux du Coeur, à Riddes, CHE-115.498.313, association (No. FOSC 213 du 02.11.2018, Publ. 1004490053).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gasparoli, Gilbert, de Rossemaison, à Riddes, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Beuchat, Pierre, de Val Terbi, à Perrefitte, président du comité, avec signature collective à deux [précédemment: de Vicques, à Haute-Ajoie, président, avec signature collective à deux];
Beuchat, Mabelle, de Val Terbi, à Delémont, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux.
Publication number: 3948616, Commercial Registry Office Jura, (670)
Banque Raiffeisen du Val-Terbi, à Vicques, CH-670.5.001.319-6, Toutes opérations bancaires, hypothécaires et de crédit, Société coopérative (FOSC no 106 du 02.06.2006, p. 9, publ. 3401908).
Personnes et signatures radiées:
Beuchat, Pierre-Alain, de Undervelier, à Saulcy, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Seuret, Bernard, de Châtillon JU, à Vicques, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Chételat, Philippe, de Courtételle, à Courrendlin, avec signature collective à deux;
Muller, Annie, de Bourrignon, à Cornol, avec signature collective à deux.
Publication number: 2845802, Commercial Registry Office Jura, (670)
Banque Raiffeisen du Val-Terbi, à Vicques, CH-670.5.001.319-6, Toutes opérations bancaires, hypothécaires et de crédit, Société coopérative (FOSC no 14 du 22.01.2004, p. 8, publ. 2083708).
Modification des statuts:
18.03.2005.
Fusion:
reprise des actifs et des passifs de la société coopérative 'Banque Raiffeisen de Courroux-Courcelon', à Courroux (CH-670.5.000.854-2), selon contrat de fusion des 18 et 26 janvier 2005 et bilan au 31 décembre 2004, présentant des actifs de CHF 93'498'320,15 et des passifs envers les tiers de CHF 92'021'625,41, soit un actif net de CHF 1'476'694,74. Les coopérateurs de la société coopérative transférante deviennent coopérateurs de la société coopérative reprenante à raison d'une part sociale de CHF 200.-- chacun.
Personnes et signatures radiées:
A Marca, Philippe, de Mesocco, à Vicques, membre, sans droit de signature;
Kury, Imier, de Courchapoix, à Courchapoix, membre, sans droit de signature;
Monnerat, Fidèle, de Vermes, à Corban, membre, sans droit de signature;
Vonlanthen, Eric, de St. Antoni, à Montsevelier, membre, sans droit de signature;
Fleury, Marie-Thérèse, de Mervelier, à Mervelier, membre, sans droit de signature;
Rais, Yvan, de Vermes, à Vermes, membre, sans droit de signature;
Eicher, Lionel, de Buchholterberg, à Corban, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personnes:
Fleury, Christophe, de Courroux, à Corban, président, avec signature collective à deux;
Rais, Didier, de Courroux, à Courcelon (Courroux), vice-président, avec signature collective à deux;
Beuchat, Pierre-Alain, de Undervelier, à Saulcy, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Rossé, Michaël, de Rebévelier, à Courroux, directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Seuret, Bernard, de Châtillon JU, à Vicques, avec procuration collective à deux;
Charmillot, Jean-Luc, de Vicques, à Vicques, membre, sans droit de signature;
Locatelli, Marco, de Les Bois, à Courroux, membre, sans droit de signature;
Schaller, Jacques, de Vermes, à Soyhières, membre, sans droit de signature;
Chételat, Dominique, de Montsevelier, à Montsevelier, membre, sans droit de signature [précédemment: vice-président, avec signature collective à deux].