Karin Bernhard-Schneider
domiciled in Rorbas, from Pfungen and Rorbas Active mandates: Bernhard Treuhand GmbH Connected persons: Ernst Bernhard You can stay up to date through "Karin Bernhard-Schneider", please log in or register free of charge.You are now following "Karin Bernhard-Schneider"
Credit rating You can stay up to date through "Karin Bernhard-Schneider", please log in or register free of charge.You are now following "Karin Bernhard-Schneider"
|
Places where people with the name Karin Bernhard-Schneider live
Sectors in which people with the name Karin Bernhard-Schneider work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Karin Bernhard-Schneider
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karin Bernhard-Schneider
Publication number: HR02-1005348165, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AIM Vertriebsgesellschaft GmbH, in Rorbas, CHE-235.678.899, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2015, S.0, Publ. 2396899).
Firma neu:
AIM Vertriebsgesellschaft GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.11.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard-Schneider, Karin, von Rorbas, in Rorbas, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1668879, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AIM GmbH, in Rorbas, CHE-235.678.899, c/o Bernhard Treuhand GmbH, Brunnensteigstrasse 14, 8427 Rorbas, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.04.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Import und Export von Fertigfabrikaten im Bereich der Antriebstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 08.04.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
INKOMA Aktiengesellschaft (HRB 9960), in Schandelah (DE), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Obermeier, Manfred Heini August, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfenbüttel (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Bernhard-Schneider, Karin, von Rorbas, in Rorbas, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2065990, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Bernhard Garten- und Teichbau GmbH, in Rorbas, Ausführung von Gartenarbeiten aller Art sowie Teichbau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 04.05.1999, S. 2914).
Statutenänderung:
1.09.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard-Schneider, Karin, von Pfungen und Rorbas, in Rorbas, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Paul Alois, von Oberiberg, in Henggart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--;
Wiesmann Steiner, Beatrice, von Oberiberg, in Henggart, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Bernhard, Ernst, von Pfungen, in Rorbas, Gesellschafter, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 78'000.--].