Maurizio Francesco Berlini
domiciled in Wien, from Italy Active mandates: dreifive Group AG Connected persons: Sascha Frommhund, Marcel Oppliger You can stay up to date through "Maurizio Francesco Berlini", please log in or register free of charge.You are now following "Maurizio Francesco Berlini"
Credit rating You can stay up to date through "Maurizio Francesco Berlini", please log in or register free of charge.You are now following "Maurizio Francesco Berlini"
|
Places where people with the name Maurizio Francesco Berlini live
Sectors in which people with the name Maurizio Francesco Berlini work
Operation of other financial institutions
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Maurizio Francesco Berlini
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Maurizio Francesco Berlini
Publication number: HR02-1006036561, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dreifive Group AG, in Zürich, CHE-163.817.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2023, Publ. 1005851568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Radelfinger, Martin, von Basel, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Raoul, von Oberkulm, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luck, Mark, von Schiers, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlini, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frommhund, Sascha, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oppliger, Marcel, von Zürich, in Menzingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
CAPIT Treuhand- und Revisionsgesellschaft GmbH (CHE-105.016.316), in Urdorf, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004577756, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2018, Publ. 1004476243).
Statutenänderung:
14.02.2019.
Firma neu:
Digital Ad Services AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berlini, Maurizio Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuenberger, Martin Lukas, von Madiswil, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhalter, Tino, von Langnau im Emmental, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Almer, Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haberbeck, Christian Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Marcel, von Künten, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arm, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epaillard, Sylvia, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4230739, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Goldbach Digital Services AG, in Küsnacht (ZH), CHE-155.064.091, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2018, Publ. 4192611).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlini, Maurizio Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].