Ian Gregory Beringer
domiciled in Brüssel, from Elgg Active mandates: CBC Treuhand AG, CBC Gruppe AG Connected persons: Viràg Astrid Solarsky, Christian Beringer, Christian Beringer You can stay up to date through "Ian Gregory Beringer", please log in or register free of charge.You are now following "Ian Gregory Beringer"
Credit rating You can stay up to date through "Ian Gregory Beringer", please log in or register free of charge.You are now following "Ian Gregory Beringer"
|
Places where people with the name Ian Gregory Beringer live
Sectors in which people with the name Ian Gregory Beringer work
Fiduciary services
Business management and administration
Fiduciary services
Business management and administration
Private persons with the name Ian Gregory Beringer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ian Gregory Beringer
Publication number: HR02-1006114656, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CBC Treuhand AG, in Winterthur, CHE-100.729.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2019, Publ. 1004644310).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cardakli, Gülden, von Frauenfeld, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tozen, Bahar, von Uster, in Bassersdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beringer, Christian, von Elgg, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Beringer, Ian Gregory, von Elgg, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004512995, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
CBC Gruppe AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.133.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4328547).
Statutenänderung:
16.10.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung einer Managementgesellschaft, halten von Beteiligungen sowie Lizenzen und die Erbringung von Treuhand- und Rechtsdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beringer, Christian, von Elgg, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Beringer, Ian Gregory, von Elgg, in Brüssel (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5108210, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
CBC Holding GmbH, bisher in Luzern, CH-100.4.028.732-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 187 vom 26.09.2008, S. 8, Publ. 4666722).
Statutenänderung:
24.06.2009.
Sitz neu:
Falera.
Domizil neu:
c/o Beringer Chr. u. Evelyn, Via Fuorns 268 c, 7153 Falera.
Zweck:
Verwaltung von Beteiligungen;
Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck für die Beteiligungsgesellschaften, wobei die Geschäftstätigkeit in der Schweiz ausgeschlossen ist;
Verwaltung von Patenten, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten, Belastung, Bebauung, Veräusserung, Vermietung und Verwaltung von Grundeigentum.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beringer, Ian Gregory, von Elgg, in Rapperswil-Jona, vertreten durch seinen Vater Beringer Christian (Geschäftsführer), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000;
Beringer, Nora Eve, von Elgg, in Rapperswil-Jona, vertreten durch ihren Vater Beringer Christian (Geschäftsführer), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beringer, Christian, von Elgg, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000 und mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 18'000].