Dr. Karsten Beer
domiciled in Wil, from Germany Active mandates: Neurowil AG Connected persons: Gudrun Beer You can stay up to date through "Dr. Karsten Beer", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Karsten Beer"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Karsten Beer", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Karsten Beer"
|
Places where people with the name Karsten Beer live
Sectors in which people with the name Karsten Beer work
Operation of medical and dental practices
Operation of medical and dental practices
Private persons with the name Karsten Beer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Karsten Beer
Publication number: 3521959, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
xundart AG, in Wil SG, CHE-113.726.644, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899851).
Statutenänderung:
24.04.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 355'000.00 [bisher: CHF 330'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 355'000.00 [bisher: CHF 330'000.00].
Aktien neu:
142 Namenaktien zu CHF 2'500.00. [bisher: 132 Namenaktien zu CHF 2'500.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital vom 25.04.2016 erfolgte unter anderem durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in der Höhe von CHF 10'000.00. [Nachtrag]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital durch Umwandlung von frei verwendbarem Eigenkapital in der Höhe von CHF 15'000.00.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beer, Dr. Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2916983, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Neurowil AG, in Wil SG, CHE-210.822.542, Obere Bahnhofstrasse 49, 9500 Wil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.2016.
Zweck:
Betrieb einer Arztpraxis, Fachrichtung Neurologie sowie Handel mit Waren und Produkten aller Art im Medizinbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Dr. med. Karsten Beer, in Wil SG, gemäss Vertrag vom 16.06.2016 und Übernahmebilanz per 31.12.2015 mit Aktiven von CHF 245'239.04 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 129'825.28, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 15'413.76 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Beer, Dr. Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Beer, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Wil SG, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6396616, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
xundart AG, in Wil SG, CH-320.3.061.607-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2010, S. 12, Publ. 5938164).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schiess, Dr. Konrad Walter, von Trogen, in Mosnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eugster, Dr. Werner, von Oberegg, in Wil SG, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beer, Dr. Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].