Lukas Beck
domiciled in Eggersriet, from Malters Active mandates: Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Connected persons: Oliver Gerstlauer, Natascha Retzler-Tavoletta, Grégoire Lenglet and more You can stay up to date through "Lukas Beck", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Beck"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas Beck", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Beck"
|
|
Lukas Beck
domiciled in Zürich, from Menzingen Active mandates: EBP Schweiz AG Connected persons: Rafael Brunner, Christina Dübendorfer Restle, Ralph Straumann and more You can stay up to date through "Lukas Beck", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Beck"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas Beck", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Beck"
|
Places where people with the name Lukas Beck live
Sectors in which people with the name Lukas Beck work
Operation of banks and credit institutions
Architectural and engineering activities
Operation of banks and credit institutions
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Lukas Beck
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lukas Beck
Publication number: HR02-1005601444, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Selmoni Elektrokontroll AG, in Basel, CHE-101.962.480, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 12.01.2021, Publ. 1005071450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grab, Dietmar, von Basel, in Riehen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schindler, François Xavier Alfred Robert, französischer Staatsangehöriger, in Waltenheim (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Finazzi, Daniel, von Rheinfelden, in Röschenz, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Therwil];
Beck, Lukas Franz Josef, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vaduz (LI)].
Publication number: HR02-1005117349, Commercial Registry Office Zurich, (20)
EBP Schweiz AG, in Zollikon, CHE-106.007.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004868820).
Statutenänderung:
01.03.2021.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Mühlebachstrasse 11, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner Bächi, Christine, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Dr. Daniel, von Herisau, in Bülach, Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zulauf, Christoph, von Rohrbach, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beck, Lukas, von Menzingen, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hess, Simon, von Engelberg, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Mathez, Iris, von Tramelan, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Willi, Christian, von Schiers, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rinderknecht, Marc, von Wallisellen, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR01-1004571639, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Zemp Powerbau GmbH, in Inwil, CHE-329.649.068, Oberweidstrasse Haus C, 6034 Inwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.02.2019.
Zweck:
Mauerarbeiten, Renovtionen, Parkettarbeiten, Gartengestaltung, Inneneinrichtungen, Reparaturen, Umbauten, sowie Handel mit Gütern aller Art;
Beteiligung an anderen Firmen und Immobilien.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von Peter Zemp, von Eschenbach LU, in Inwil, resp. seiner Einzelunternehmung Zemp Baugeschäft, in Inwil (CHE-107.592.499), das Inventar (Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Zubehör etc.) zu einem Maximalpreis von CHF 34'860.00 zu übernehmen. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder rückbestätigter E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. Mit Erklärung vom 06.02.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Beck, Lukas, von Luzern, in Hitzkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 und mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile);
Cogordan, Nicolas, von Schongau, in Schongau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 und mit 35 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile);
Zemp, Peter, von Eschenbach (LU), in Inwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 und mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile).