Guido Josef Banholzer
domiciled in Richterswil, from Uzwil Active mandates: Trans-Werk (Schweiz) AG Connected persons: Eduardo José Varela Carrera, Heiko Frederik Schröder, Serguei Zaitsev and more You can stay up to date through "Guido Josef Banholzer", please log in or register free of charge.You are now following "Guido Josef Banholzer"
Credit rating You can stay up to date through "Guido Josef Banholzer", please log in or register free of charge.You are now following "Guido Josef Banholzer"
|
Places where people with the name Guido Josef Banholzer live
Sectors in which people with the name Guido Josef Banholzer work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Guido Josef Banholzer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Guido Josef Banholzer
Publication number: HR02-1005762305, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TTA Trinity Trust Ltd, in Richterswil, CHE-234.284.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159064).
Statutenänderung:
23.05.2023.
Sitz neu:
Turbenthal.
Domizil neu:
c/o Treuhand Perini GmbH, Tösstalstrasse 14, 8488 Turbenthal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banholzer, Guido, von Uzwil, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perini, Esther, von Zell (ZH), in Turbenthal, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005159064, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TTA Trinity Trust & Associates Ltd, in Richterswil, CHE-234.284.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019567).
Statutenänderung:
16.03.2021.
Firma neu:
TTA Trinity Trust Ltd.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TTA Trinity Trust AG) (TTA Trinity Trust SA).
Aktien neu:
1'200 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'200 Inhaberaktien zu CHF 100.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banholzer, Guido, von Uzwil, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Suliman, Mahmoud, von Kloten, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4019567, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TTA Trinity Trust & Associates Ltd, bisher in Freienbach, CHE-234.284.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2013).
Statutenänderung:
16.01.2018.
Sitz neu:
Richterswil.
Domizil neu:
c/o Guido Banholzer, Buechlenweg 4b, 8805 Richterswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Varela, Eduardo, spanischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banholzer, Guido, von Uzwil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].