David Bangerter
domiciled in Oberkulm, from Grossaffoltern Active mandates: A. Soltermann AG Erdarbeiten, A. Soltermann AG Bauunternehmung Connected persons: Andreas Künzle-Brun, Monika Soltermann, Manuel Bangerter and more You can stay up to date through "David Bangerter", please log in or register free of charge.You are now following "David Bangerter"
Credit rating You can stay up to date through "David Bangerter", please log in or register free of charge.You are now following "David Bangerter"
|
Places where people with the name David Bangerter live
Sectors in which people with the name David Bangerter work
Other construction
General structural engineering
Other construction
General structural engineering
Private persons with the name David Bangerter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: David Bangerter
Publication number: HR02-1006107447, Commercial Registry Office Aargau, (400)
A. Soltermann AG Erdarbeiten, in Oberkulm, CHE-107.636.702, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005569115).
Statutenänderung:
19.07.2024.
Sitz neu:
Unterkulm.
Domizil neu:
Feldmatte 4, 5726 Unterkulm.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soltermann, Andreas, von Vechigen, in Oberkulm, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Soltermann, Stefan, von Vechigen, in Oberkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Bangerter, Manuel, von Grossaffoltern, in Birrwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Soltermann, Monika, von Vechigen, in Oberkulm, mit Einzelunterschrift;
Bangerter, David, von Grossaffoltern, in Oberkulm, mit Kollektivprokura zu zweien;
Künzle, Andreas, von Gossau (SG), in Abtwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3378536, Commercial Registry Office Aargau, (400)
A. Soltermann AG Bauunternehmung, in Unterkulm, CH-400.3.009.788-3, Baumeisterarbeiten, Bauführungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2002, S. 1, Publ. 663986).
Statutenänderung:
8.05.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.--.
Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Humbel, Ruth, von Birmenstorf AG und Schmiedrued, in Unterkulm, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soltermann, Andreas, von Vechigen, in Oberkulm, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Humbel, Christian P., von Birmenstorf AG, in Birrwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Soltermann, Monika, von Vechigen, in Oberkulm, mit Einzelunterschrift;
Bangerter, David, von Grossaffoltern, in Oberkulm, mit Kollektivprokura zu zweien;
Künzle, Andreas, von Gossau SG, in Abtwil AG, mit Kollektivprokura zu zweien.