Martin Baltensperger
domiciled in Oberrohrdorf, from Zürich Active mandates: VORSORGE in globo M Connected persons: Giovanna Barbara Tami Baas, Simone Posavec, Denise Thommen and more You can stay up to date through "Martin Baltensperger", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Baltensperger"
Credit rating You can stay up to date through "Martin Baltensperger", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Baltensperger"
|
Places where people with the name Martin Baltensperger live
Sectors in which people with the name Martin Baltensperger work
Operation of an pension fund
Operation of an pension fund
Private persons with the name Martin Baltensperger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Baltensperger
Publication number: HR02-1005843338, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VORSORGE in globo M, in Schlieren, CHE-101.191.156, Stiftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005809898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Irminger, Mario, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Oberrieden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dietrich, Pascal, von Zürich, in Maur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jenni, Hans, von Hitzkirch, in Lommis, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tripic, Nenad, von Castaneda, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Thomas, von Muhen, in Oberburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gafner, Serge, von Beatenberg, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baltensperger, Martin, von Zürich, in Oberrohrdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Posavec, Simone, von Quinto, in Arbedo-Castione, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schumacher, Reto, von Rheinwald, in Salenstein, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tami Baas, Giovanna Barbara, von Alto Malcantone, in Bellinzona, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thommen, Denise, von Arisdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2250677, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Maschinenfabrik Rieter AG, in Winterthur, CHE-105.788.761, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2210931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Martin, von Brütten, in Brütten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Roger, von Niederglatt, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3335776, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Xrise GmbH, bisher in Bülach, CH-020.4.025.393-6, Internet- und Computer-Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2002, S. 20, Publ. 555958).
Gründungsstatuten:
04.06.2002.
Statutenänderung:
28.03.2006.
Sitz neu:
Fischbach-Göslikon.
Domizil neu:
Brühlmattenstrasse 44, 5525 Fischbach-Göslikon.
Zweck:
Erbringung von Internet- und Computer-Dienstleistungen, Herstellung von Produkten im EDV-Bereich, Handel mit Produkten aller Art sowie Übernahme von Beratungsmandaten jeglicher Art;
kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind, sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baltensperger, Martin, von Hochfelden, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ostertag, Sascha, von Sulz AG, in Fischbach-Göslikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Neftenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].