Lajos Balog
domiciled in Bern, from Germany Active mandates: Prime Return GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Lajos Balog", please log in or register free of charge.You are now following "Lajos Balog"
Credit rating You can stay up to date through "Lajos Balog", please log in or register free of charge.You are now following "Lajos Balog"
|
Places where people with the name Lajos Balog live
Sectors in which people with the name Lajos Balog work
Services for banks and credit institutions
Services for banks and credit institutions
Private persons with the name Lajos Balog
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lajos Balog
Publication number: HR02-1005997889, Commercial Registry Office Berne, (36)
Prime Return GmbH, in Bern, CHE-115.842.729, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2023, Publ. 1005669053). Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat mit superprovisorischer Verfügung vom 12. März 2024 die BÜHLMANN KOENIG & PARTNER AG, AIfred-Escher-Strasse 17, 8002 Zürich, als Untersuchungsbeauftragte eingesetzt. Die Untersuchungsbeauftragte wird ermächtigt, anstelle der Organe für die Gesellschaft allein zu handeln. Sie vertritt die Gesellschaft mit ihren Zeichnungsberechtigten als Zeichnungsberechtigte mit Einzelunterschrift. Den bisherigen Organen wird untersagt, ohne Zustimmung der Untersuchungsbeauftragten weitere Rechtshandlungen vonzunehmen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balog, Lajos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
BÜHLMANN KOENIG & PARTNER AG (CHE-304.767.935), in Zürich, Untersuchungsbeauftragte.
Publication number: 6700582, Commercial Registry Office Berne, (36)
Prime Return GmbH, in Bern, CH-036.4.048.174-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 5, Publ. 5788276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balog, Lajos, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Meerbusch (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 5737248, Commercial Registry Office Berne, (36)
Prime Return GmbH, in Bern, CH-036.4.048.174-3, c/o Björn Bernhard, Waisenhausplatz 14, 3011 Bern , Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.06.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Anlageberatung, Vermögensverwaltung und anderer Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 50'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 07.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Balog, Lajos, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schuler, Dietmar, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.