Moritz Alexander Werner Bahlsen
domiciled in Burgdorf, from Richterswil Active mandates: Lorenz Switzerland AG Connected persons: Ute Gerlinde Eberhardt, Julien Lavarini, Stephan William Hochstein and more You can stay up to date through "Moritz Alexander Werner Bahlsen", please log in or register free of charge.You are now following "Moritz Alexander Werner Bahlsen"
Credit rating You can stay up to date through "Moritz Alexander Werner Bahlsen", please log in or register free of charge.You are now following "Moritz Alexander Werner Bahlsen"
|
Places where people with the name Moritz Alexander Werner Bahlsen live
Sectors in which people with the name Moritz Alexander Werner Bahlsen work
Trading in food products
Trading in food products
Private persons with the name Moritz Alexander Werner Bahlsen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Moritz Alexander Werner Bahlsen
Publication number: HR02-1006057393, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Lorenz Switzerland AG, in Schwende-Rüte, CHE-109.478.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2023, Publ. 1005705396).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Leithart AG Schweiz, in Schwende-Rüte (CHE-110.260.046), gemäss Fusionsvertrag vom 27.05.2024 und Bilanz per 01.01.2024. Aktiven von CHF 5'654'614.82 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 324'700.46 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bahlsen, Moritz Alexander Werner, von Richterswil, in Burgdorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Roth Hauser, Dr. Elisabeth, von Herisau und Worb, in Müstair (Val Müstair), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Altendorfer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004836104, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
LBNuts AG, in Schwende, CHE-109.478.549, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2018, Publ. 4411611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahlsen, Lorenz, deutscher Staatsangehöriger, in Burgdorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fässler, Karl, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tietze, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bietigheim (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bahlsen, Moritz Alexander Werner, von Richterswil, in Burgdorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Roth Hauser, Dr. Elisabeth, von Herisau und Worb, in Müstair (Val Müstair), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altendorfer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochstein, Stephan William, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Genis-Pouilly (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Le Renard, Charles-Etienne, französischer Staatsangehöriger, in Compiegne (FR), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004836105, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Leithart AG Schweiz, in Schwende, CHE-110.260.046, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4446193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bahlsen, Lorenz, deutscher Staatsangehöriger, in Eschede (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Fässler, Karl, von Appenzell, in Appenzell, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bahlsen, Moritz Alexander Werner, von Richterswil, in Burgdorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Roth Hauser, Dr. Elisabeth, von Herisau und Worb, in Müstair (Val Müstair), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Altendorfer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.