Corinne Baggenstos
domiciled in Altishofen, from Gersau Active mandates: Hofmann AG Schulbus- und Taxibetrieb, Hofmann AG Transporte Logistik Umzüge Connected persons: Pirmin Langenstein, Steven Hofmann, Pirmin Langenstein and more You can stay up to date through "Corinne Baggenstos", please log in or register free of charge.You are now following "Corinne Baggenstos"
Credit rating You can stay up to date through "Corinne Baggenstos", please log in or register free of charge.You are now following "Corinne Baggenstos"
|
Places where people with the name Corinne Baggenstos live
Sectors in which people with the name Corinne Baggenstos work
Transportation of passenger and freight by road
Other transportation services
Transportation of passenger and freight by road
Other transportation services
Private persons with the name Corinne Baggenstos
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Corinne Baggenstos
Publication number: HR02-1005056009, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Hofmann AG Schulbus- und Taxibetrieb, in Reiden, CHE-264.146.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Jenny, von Willisau, in Willisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Corinne, von Gersau, in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenstein, Pirmin, von Engelberg, in Dagmersellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3011833, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Hofmann AG Transporte Logistik Umzüge, in Aarau, CHE-386.770.866, Erlinsbacherstrasse 3, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.08.2016.
Zweck:
Ausführung von Logistikaufträgen, Durchführung und Vermittlung von Transporten im In- und Ausland, Lagerung von Waren im Auftrag Dritter sowie Handel mit Waren aller Art;
kann andere Unternehmen erwerben und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben, belasten, belehnen, verwalten und veräussern sowie Patente, Lizenzen und andere immaterielle und materielle Güter erwerben, veräussern und vergeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, per Brief oder E-Mail, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 12.08.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hofmann, Steven, von Unterkulm, in Altishofen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Baggenstos, Corinne, von Gersau, in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langenstein, Pirmin, von Engelberg, in Dagmersellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5632094, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pepperoni Verlag GmbH, in Baden, CH-400.4.023.236-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2010, S. 2, Publ. 5596346).
Firma neu:
Pepperoni Verlag GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller, Stephan, von Reinach AG, in Baden, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Baggenstos, Corinne, von Gersau, in Reinach AG, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].