Bruno Bärtschi
domiciled in Mukdahan, from Zuchwil and Dulliken Active mandates: B-Trust AG Connected persons: Marco Bärtschi You can stay up to date through "Bruno Bärtschi", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Bärtschi"
Credit rating You can stay up to date through "Bruno Bärtschi", please log in or register free of charge.You are now following "Bruno Bärtschi"
|
Places where people with the name Bruno Bärtschi live
Sectors in which people with the name Bruno Bärtschi work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Bruno Bärtschi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Bruno Bärtschi
Publication number: HR02-1005840214, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Wohnbaugenossenschaft "Fünflinden", in Lenzburg, CHE-103.984.392, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2019, Publ. 1004723694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bärtschi, Bruno, von Sumiswald, in Wohlen AG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fähndrich, Beatrice, von Bottenwil, in Wohlen (AG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geissbühler, Roger, von Sumiswald, in Othmarsingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3001835, Commercial Registry Office Aargau, (400)
B-Trust AG, bisher in Härkingen, CHE-104.341.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, Publ. 5326740).
Statutenänderung:
03.05.2016.
Sitz neu:
Oftringen.
Domizil neu:
Untere Hauptstrasse 7B, 4665 Oftringen.
Zweck neu:
Durchführung von Verwaltungs-, Beratungs-, Betreuungs- und Vermittlungsdienstleistungen (Treuhand, Buchhaltung, Inkasso, Schuldenberatung, Liegenschaften, Tourismus und Auslandaufenthalte), Organisation, Führung und Beratung von Betrieben im Freizeit- und Wellnessbereich und in der Seniorenpflege, Personalverleih sowie Vermietung von und Handel mit Mobiliar, Immobilien, Fahrzeugen und Waren aller Art;
kann sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben, Zweigniederlassungen errichten sowie Liegenschaften und sonstige Vermögenswerte erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Bruno, von Dulliken, in Mukdahan (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Härkingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bärtschi, Marco, von Dulliken, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2789579, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Bruno Bärtschi Drehteile AG, in Biberist, CHE-109.328.849, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2015, Publ. 2142679).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Otter, Daniel, von Aedermannsdorf, in Kestenholz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bärtschi, Bruno, von Zuchwil, in Hessigkofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuenberger, Daniela, von Schnottwil, in Schnottwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seige, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].