Silvia Bachmann
domiciled in Niedergösgen, from Hauenstein-Ifenthal Active mandates: Bachmann Holzwaren GmbH Connected persons: Anton Bachmann You can stay up to date through "Silvia Bachmann", please log in or register free of charge.You are now following "Silvia Bachmann"
Credit rating You can stay up to date through "Silvia Bachmann", please log in or register free of charge.You are now following "Silvia Bachmann"
|
|
Silvia Bachmann
domiciled in Gentilino, from Melide Active mandates: Orphea SA Connected persons: Giorgia Francesca Sergia Maria RE, Gabriella Sertori, Sergio Sertori and more You can stay up to date through "Silvia Bachmann", please log in or register free of charge.You are now following "Silvia Bachmann"
Credit rating You can stay up to date through "Silvia Bachmann", please log in or register free of charge.You are now following "Silvia Bachmann"
|
|
Silvia Bachmann
domiciled in Wettswil, from Feusisberg Active mandates: Aperco AG Connected persons: Josef Bachmann You can stay up to date through "Silvia Bachmann", please log in or register free of charge.You are now following "Silvia Bachmann"
Credit rating You can stay up to date through "Silvia Bachmann", please log in or register free of charge.You are now following "Silvia Bachmann"
|
Places where people with the name Silvia Bachmann live
Sectors in which people with the name Silvia Bachmann work
Production and processing of wooden goods
Production of chemical products
Recruiting agency services
Production and processing of wooden goods
Production of chemical products
Recruiting agency services
Private persons with the name Silvia Bachmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Silvia Bachmann
Publication number: 1895033, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft 'Edelweiss Wil', in Wil SG, CHE-101.924.798, Genossenschaft (SHAB Nr. 99 vom 27.05.2013, Publ. 7201258).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Silvia, von Kirchberg SG, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwick, Gabriela, von Salenstein, in Bronschhofen (Wil SG), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7201258, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wohnbaugenossenschaft 'Edelweiss Wil', in Wil SG, CH-320.5.010.190-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2008, S. 15, Publ. 4572274).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Otto, von Neunforn, in Bronschhofen (Wil (SG)), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bronschhofen];
Bachmann, Silvia, von Kirchberg SG, in Bronschhofen (Wil (SG)), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bronschhofen]. [Behördliche Umbenennung].
Publication number: 6209856, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Bachmann & Co, in Niedergösgen, CH-249.2.004.206-6, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2004, S. 10, Publ. 2496120).
Statuten neu:
09.06.2011.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Kommanditgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 09.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 768'636.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 718'636.96 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 50 Stammanteile zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Bachmann Holzwaren GmbH.
Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit Holzwaren aller Art, insbesondere Täfern für Wand- und Deckenverkleidungen. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen für mit dem Hauptzweck zusammenhängende Produkte und Dienstleistungen übernehmen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln, belasten und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Beginn der Kommanditgesellschaft: 01.05.1959]. Mit Erklärung vom 09.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Anton, von Hauenstein-Ifenthal, in Niedergösgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Bachmann, Silvia, von Hauenstein-Ifenthal, in Niedergösgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Kommanditärin mit Einzelprokura, mit einer Kommanditsumme von CHF 1`000.00].