Ulrich Angst
domiciled in Collombey, from Wil (ZH) Active mandates: Gebr. Hans Jörg & Ulrich Angst, Energie Solaire Illarsaz Sàrl Connected persons: Hansjörg Angst, Hansjörg Angst You can stay up to date through "Ulrich Angst", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Angst"
Credit rating You can stay up to date through "Ulrich Angst", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Angst"
|
|
Ulrich Angst
domiciled in Wil, from Wil (ZH) Active mandates: Hans Dünki GmbH Connected persons: Tobias Dünki, Hans Dünki, Daniel Neukom You can stay up to date through "Ulrich Angst", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Angst"
Credit rating You can stay up to date through "Ulrich Angst", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Angst"
|
Places where people with the name Ulrich Angst live
Sectors in which people with the name Ulrich Angst work
Livestock and breeding
Electrical power production and utilities
Other construction
Livestock and breeding
Electrical power production and utilities
Other construction
Private persons with the name Ulrich Angst
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ulrich Angst
Publication number: HR02-1004663191, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hans Dünki, Sanitär, Heizung, Reparaturen GmbH, in Rafz, CHE-106.947.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154053).
Statutenänderung:
25.06.2019.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 09.04.2019 auf die Hans Dünki GmbH, in Rafz (CHE-242.683.894), über. Das Stammkapital wird infolge Spaltung um CHF 20'000.00 herabgesetzt.
Firma neu:
Dünki Immobilien GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung, die Vermietung und die Verwaltung von sowie Handel mit Immobilien und Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital neu:
CHF 80'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Gemäss Erklärung vom 25.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDS Treuhand AG (CHE-102.136.071), in Schaffhausen, Revisionsstelle, ;
Neukom, Daniel, von Rafz, in Rafz, mit Einzelunterschrift, ;
Angst, Ulrich genannt Ueli, von Wil ZH, in Wil ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dünki, Hans, von Glattfelden, in Rafz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2040179, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hans Dünki, Sanitär, Heizung, Reparaturen GmbH, in Rafz, CHE-106.947.269, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2009, S. 33, Publ. 5178930).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDS Treuhand AG (CHE-102.136.071), in Schaffhausen, Revisionsstelle [bisher: BDS Treuhand AG (CH-290.3.001.384-7)];
Neukom, Daniel, von Rafz, in Rafz, mit Einzelunterschrift;
Angst, Ulrich genannt Ueli, von Wil ZH, in Wil ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dünki, Tobias, von Rafz, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1927917, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Medaco AG, in Adligenswil, CHE-108.115.707, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2010, S. 14, Publ. 5662598).
Firma neu:
Medaco AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Vinkulierung aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 07.01.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angst, Ulrich, von Zürich, in Adligenswil, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].