Hans Amsler
domiciled in Bözen, from Böztal Active mandates: Söhrenhof Naturgenuss GmbH, Söhrenhof Naturstrom GmbH Connected persons: Hanspeter Amsler, Christine Amsler-Wintsch, Christine Amsler-Wintsch You can stay up to date through "Hans Amsler", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Amsler"
Credit rating You can stay up to date through "Hans Amsler", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Amsler"
|
Places where people with the name Hans Amsler live
Sectors in which people with the name Hans Amsler work
Production of comestibles
Electrical power production and utilities
Production of comestibles
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Hans Amsler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Amsler
Publication number: HR02-1005979463, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Amsler-Waeckerling GmbH, in Zürich, CHE-426.342.941, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004696963).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amsler, Hans, von Densbüren, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sure Cube AG (CHE-232.646.756), in Cham, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Amsler, Andreas, von Densbüren, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Volketswil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005896435, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Valiant Holding AG, in Luzern, CHE-106.834.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Samuel, von Luzern, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peka, Mirela, von Biel/Bienne, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Erika, von Trub, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amsler, Hans Ulrich, von Schinznach, in Mühleberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brogna-Scalese, Sabrina, von Bern, in Köniz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gisi, Christian, von Niedergösgen, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gurtner, Nicolas, von Wald (BE), in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kurz, Tobias Oliver, von Schwarzenburg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mösch, Dominique, von Walterswil (BE), in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005851977, Commercial Registry Office Zug, (170)
Constri - Beteiligungs AG, in Zug, CHE-102.917.080, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 03.12.2021, Publ. 1005348601).
Statutenänderung:
21.09.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, sich an Gesellschaften verschiedenster Art zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 160'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 160'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
160 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.09.2023 gemäss Vertrag vom 21.09.2023 99 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der Constri AG (CHE-101.967.715), in Schinznach, wofür 60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amsler, Elisabeth, von Schinznach, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schinznach Dorf, in Konolfingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amsler, Max, von Schinznach, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Schinznach Dorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amsler, Hans Ulrich, von Schinznach, in Möriken-Wildegg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Amsler, Hans-Ulrich, von Schinznach Dorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].