Werner Amport
domiciled in Giswil, from Thunstetten Active mandates: AMPORT GmbH Connected persons: Gabriela Zumstein You can stay up to date through "Werner Amport", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Amport"
Credit rating You can stay up to date through "Werner Amport", please log in or register free of charge.You are now following "Werner Amport"
|
Places where people with the name Werner Amport live
Sectors in which people with the name Werner Amport work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Werner Amport
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Werner Amport
Publication number: HR02-1004501366, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Viva Luzern AG, in Luzern, CHE-164.881.522, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4190227).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amport, Werner, von Thunstetten, in Giswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieri, Judith Pia, von Trachselwald, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004496384, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
PRO SENECTUTE KANTON OBWALDEN - Für das Alter, in Sarnen, CHE-109.998.530, Stiftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4044269).
Urkundenänderung:
15.05.2013.
Organisation neu:
[gestrichen: Organisation: Stiftungsversammlung, Stiftungsrat von 5 Mitgliedern, Geschäftsstelle und Kontrollstelle.]. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser-Ambühl, Renate, von Lungern, in Lungern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amport, Werner, von Thunstetten, in Giswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Franz, von Wassen, in Kerns, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imfeld, Susanne, von Sarnen, in Engelberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3677567, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
PRO SENECTUTE KANTON OBWALDEN - Für das Alter, in Sarnen, CHE-109.998.530, Stiftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2016, Publ. 3130573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imfeld, Patrick, von Sarnen, in Sarnen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasser-Ambühl, Renate, von Lungern, in Lungern, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Amport, Werner, von Thunstetten, in Giswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Theodor, von Lungern, in Alpnach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orfida Treuhand + Revisions AG (CHE-105.988.308), in Sarnen, Revisionsstelle [bisher: Orfida Treuhand + Revisions AG, in Sarnen (CH-140.3.000.377-4)].