Rudolf gen. Ruedi Alder
domiciled in Wittenbach, from Schwellbrunn Active mandates: Alder Immobilien AG Connected persons: Barbara Alder-Nabulon You can stay up to date through "Rudolf gen. Ruedi Alder", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf gen. Ruedi Alder"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf gen. Ruedi Alder", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf gen. Ruedi Alder"
|
Places where people with the name Rudolf gen. Ruedi Alder live
Sectors in which people with the name Rudolf gen. Ruedi Alder work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Rudolf gen. Ruedi Alder
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf gen. Ruedi Alder
Publication number: 5164082, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Alder Immobilien AG, in St. Gallen, CH-170.3.009.348-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 13, Publ. 4601022).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Rudolf genannt Ruedi, von Schwellbrunn, in Wittenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Staad SG (Thal)];
Alder-Nabulon, Barbara, von Schwellbrunn, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Alder, Emil, von Schwellbrunn, in Wittenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kronbühl (Wittenbach)]. [behördliche Umbenennung].
Publication number: 4601022, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Alder Immobilien AG, in St. Gallen, CH-170.3.009.348-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2002, S. 12).
Statutenänderung:
29.07.2008.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
wbt.ch AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Rudolf genannt Ruedi, von Schwellbrunn, in Staad SG (Thal), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Engelburg (Gaiserwald)].
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
AK Bau GmbH, in Gaiserwald, Ausführung von sämtlichen Arbeiten im Baubereich usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 09.09.1998, S. 6240).
Firma neu:
AK Bau GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.05.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Emil, von Schwellbrunn, in Kronbühl (Wittenbach), Gesellschafter, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Alder, Rudolf genannt Ruedi, von Schwellbrunn, in Phuket (Thailand), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 9'000.-- [bisher: in Engelburg (Gaiserwald), mit Einzelunterschrift];
Kamm, Curt, von Filzbach, in Teufen AR, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].