Verena Albrecht
domiciled in Dussnang, from Mels Active mandates: AC Albrecht AG Connected persons: Klemens Werner Albrecht You can stay up to date through "Verena Albrecht", please log in or register free of charge.You are now following "Verena Albrecht"
Credit rating You can stay up to date through "Verena Albrecht", please log in or register free of charge.You are now following "Verena Albrecht"
|
Places where people with the name Verena Albrecht live
Sectors in which people with the name Verena Albrecht work
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Private persons with the name Verena Albrecht
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Verena Albrecht
Publication number: HR02-1005677335, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Albrecht Treuhand GmbH, in Dietlikon, CHE-109.882.270, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2013, S.0, Publ. 7071334).
Statutenänderung:
06.02.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Treuhandmandaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Christian, von Zürich und Stadel, in Dietlikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Verena Ruth, von Zürich und Stadel, in Dietlikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Albrecht, Marlene, von Zürich, in Dietlikon, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004470462, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
sanafriends foundation, in Herisau, CHE-352.210.902, Stiftung (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2013, Publ. 1160683).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matalewski, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Berg am Irchel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albrecht, Verena Ruth, von Zürich, in Dietlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lukas, Dr. Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szolanski, Ferenc, genannt Szolansky Franz, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenzlinger, Barbara, von Illnau-Effretikon, in Meilen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Aebli, Ivo, von Glarus, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Büchel, René, von Rüthi (SG), in Muri bei Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Lemarcq, Remco, belgischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2712749, Commercial Registry Office Zug, (170)
Diakonieverband Ländli, in Oberägeri, CHE-105.743.534, Verein (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2220247).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Urs, von Rapperswil BE, in Unterägeri, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trevista Treuhand- und Revisionsgesellschaft AG (CH-400.3.010.170-0), in Berikon, Revisionsstelle;
Albrecht, Verena, genannt Vreni, von Adliswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Auer, Verena, von Volketswil und Zürich, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brühlmann, Leonie, von Amriswil, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Braack, Beatrix, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Anna, genannt Anne, von Dübendorf, in Oberägeri, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Amadeo Wirtschaftsprüfung AG (CHE-103.996.490), in Zug, Revisionsstelle.