Marc Albert
domiciled in Muralto, from Fisibach Active mandates: ZÜLLIG BOATS SA, Würth-Werft AG Connected persons: Alfred Albert, Rudolf Elmer You can stay up to date through "Marc Albert", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Albert"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Albert", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Albert"
|
|
Marc Albert
domiciled in Turbenthal, from Naters Active mandates: Dachpro Bedachungen GmbH Connected persons: Maya Albert You can stay up to date through "Marc Albert", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Albert"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Albert", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Albert"
|
Places where people with the name Marc Albert live
Sectors in which people with the name Marc Albert work
Manufacturing of ships and boats
Carpentry, roof construction and general timber work
Manufacturing of ships and boats
Carpentry, roof construction and general timber work
Private persons with the name Marc Albert
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc Albert
Publication number: HR02-1005606478, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
HFS Helvetic Financial Services AG, in Freienbach, CHE-114.698.111, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bassermann, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Efremidis, Stavros, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Albert, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Langen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Emanuel, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leslie, Regina, deutsche Staatsangehörige, in Wädenswil, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Einzelunterschrift];
Müller, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005091029, Commercial Registry Office Ticino, (501)
ZÜLLIG BOATS SA, in Gambarogno, CHE-101.884.182, società anonima (Nr. FUSC 127 del 04.07.2014, p.0, Pubbl. 1595545).
Statuti modificati:
27.01.2021.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Züllig, Annette, da Salmsach, in Cavigliano (Terre di Pedemonte), amministratore unico, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Albert, Marc, da Fisibach, in Muralto, presidente, con firma individuale;
Albert, Alfred, da Fisibach, in Avegno (Avegno Gordevio), vice-presidente, con firma individuale.
Publication number: HR01-1004598464, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dachpro Bedachungen GmbH, in Turbenthal, CHE-146.217.065, Oberhofen 1795, 8488 Turbenthal, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2019. 25.03.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Gebäudehülle, vor allem Dachservice, Reparaturen, Beratungen, Projektleitung, Planung und Ausführung von Spengler-, Flachdach und Steildacharbeiten, sowie Energieberatungen aller Art im Bereich Gebäude. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die dem Zweck der Gesellschaft förderlich sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und Grundstücke, sowie Liegenschaften und Beteiligungen erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 13.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Albert, Marc, von Naters, in Turbenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Albert, Maya, von Weinfelden, in Turbenthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.