Marcel Aeschbacher
domiciled in Schweizersholz, from Trachselwald Active mandates: Käserei Gabris AG, Schweizerischer Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband Suisseporcs and more Connected persons: Marcel Gabriel, Peter Burri, Quentin Morel and more You can stay up to date through "Marcel Aeschbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Aeschbacher"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Aeschbacher", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Aeschbacher"
|
Places where people with the name Marcel Aeschbacher live
Sectors in which people with the name Marcel Aeschbacher work
Production of comestibles
Associations and federations
Agriculture (various)
Production of comestibles
Associations and federations
Agriculture (various)
Private persons with the name Marcel Aeschbacher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Aeschbacher
Publication number: HR01-1005908052, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Käserei Gabris AG, in Wuppenau, CHE-466.157.930, Gabris 1, 9515 Hosenruck, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
30.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Käserei. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Lizenzen und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 30.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aeschbacher, Marcel, von Trachselwald, in Schweizersholz (Bischofszell), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gabriel, Marcel, von Ennetbürgen, in Niederuzwil (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005010595, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Schweizerischer Schweinezucht- und Schweineproduzentenverband Suisseporcs, in Sempach, CHE-104.110.384, Verein (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2018, Publ. 1004488378).
Statutenänderung:
15.05.2019. 13.05.2020.
Zweck neu:
Förderung einer leistungsfähigen schweizerischen und liechtensteinischen Schweineproduktion, verantwortungsbewusst gegenüber Mensch, Tier und Natur;
einheitliche Gewährleistung und nachhaltige Förderung der Zucht und Gesundheit des Schweins;
Interessenvertretung gegenüber Gesetzgebern, Verwaltungen, politischen Interessengruppen, Handelspartnern und Konsumenten;
Information, Beratung und Schulung der Schweinehalter in allen relevanten Fragen der Schweineproduktion, der Schweinegesundheit und des Marktes;
Öffentlichkeitsarbeit für die Schweinehaltung und die Unterstützung von Marketingmassnahmen für das Schweinefleisch;
Beteiligungen.
Mittel neu:
Mittel: Jährliche Beiträge der Mitglieder;
Entschädigungen für Dienstleistungen;
öffentliche Beiträge;
Schenkungen und Legate;
Beiträge oder Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen;
weitere Erträge. [bisher: Mittel: Jährliche Beiträge der Mitglieder;
Entschädigungen für Dienstleistungen;
öffentliche Beiträge;
Schenkungen und Legate;
Beiträge oder Gewinnausschüttungen aus Beteiligungen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Christian, von Langnau im Emmental, in Kradolf-Schönenberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hengartner, Markus, von Waldkirch, in Lengwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wechsler, Herbert, von Ufhusen, in Grosswangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Markus, von Gipf-Oberfrick, in Gipf-Oberfrick, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kempf, Thomas, von Unterschächen, in Benken (SG), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käppeli, Markus, von Hildisrieden, in Hildisrieden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aeschbacher, Marcel, von Trachselwald, in Wuppenau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2632767, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerischer Milchwirtschaftlicher Verein (SMV), in Bern, CHE-108.293.941, Verein (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1923359).
Statutenänderung:
04.12.2015.
Zweck neu:
Der Schweizerische Milchwirtschaftliche Verein ist ein Zusammenschluss gesamtschweizerischer Berufsverbände gewerblicher und industrieller Milchverarbeiter und bezweckt: die Sicherstellung an gut ausgebildetem Nachwuchs in der erforderlichen Anzahl entsprechend dem Bedarf der Praxis;
die nachhaltige Förderung des Images und der Attraktivität des Einheitsberufes 'Milchtechnologe/in' bei Jugendlichen, Eltern, Lehrer, Schulen und Berufsberatung und dadurch Erhöhung des Qualifikationspotentials der Nachwuchsleute auf allen Ebenen;
die Einnahme der Verbindungsfunktion zwischen Gewerbe und Industrie, den Käserei- und Molkereibranche, den Berufs- und Fachschulen sowie den Sprachregionen.
Mittel neu:
Mittel: Jahresbeiträge der Mitgliederorganisationen, zweckgebundene Beiträge seitens des Bundes, der Kantone und Organisationen, Prüfungs- und Kursgebühren, Beiträge Dritter, Geschäftsführungsentschädigungen, Vergabungen.[bisher: Mittel: Jahresbeiträge der Mitgliederorganisationen, zweckgebundene Beiträge seitens des Bundes, der Kantone und Organisationen, welche in vollem Umfang].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gygax, Jacques, von Thunstetten, in Courtételle, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschbacher, Marcel, von Trachselwald, in Hosenruck (Wuppenau), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
KMU Treuhand und Revisions AG ( CHE-346.366.625), in Bern, Revisionsstelle.