André Walter Aeschbach
domiciled in Meilen, from Menziken Active mandates: Raiffeisenbank Mittelthurgau Genossenschaft, Katana Coaching LLC Connected persons: Astrid Rita Ziegler, Patricia Stolz, Melanie Scherrer and more You can stay up to date through "André Walter Aeschbach", please log in or register free of charge.You are now following "André Walter Aeschbach"
Credit rating You can stay up to date through "André Walter Aeschbach", please log in or register free of charge.You are now following "André Walter Aeschbach"
|
Places where people with the name André Walter Aeschbach live
Sectors in which people with the name André Walter Aeschbach work
Operation of banks and credit institutions
Services regarding management consulting
Operation of banks and credit institutions
Services regarding management consulting
Private persons with the name André Walter Aeschbach
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: André Walter Aeschbach
Publication number: 1875277, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Katana Coaching LLC (Katana Coaching GmbH) (Katana Coaching Sàrl), in Zürich, CHE-177.851.424, Talacker 35, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.12.2014.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Coaching-, Organisations-, Führungs- und Persönlichkeitsentwicklung für Unternehmen und Privatpersonen. Hierfür werden insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Coaching, Beratung, Training und Strategie angeboten. Die Gesellschaft kann eine Erarbeitung und Umsetzung von Strategien und Konzepten für Unternehmungen und Übernahme von interimistischen Management- und Geschäftsführungsaufgaben sowie Outplacement Dienstleistungen wahrnehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 20.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aeschbach, André, genannt Andy, von Burg AG, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6816296, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.925.728-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6775262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschbach, André, von Burg AG, in Meilen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Marcello, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6470726, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Liechtensteinische Landesbank (Schweiz) AG, in Zürich, CH-020.3.925.728-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2011, S. 0, Publ. 6358404).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüesch, Patrick, von Balgach, in Thalwil, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Limacher, Kaspar, von Niederurnen, in Oftringen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Albanese, Rosanna, von Adliswil, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wernli, Daisy, von Thalheim AG, in Zürich, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruggeman, Lucas, niederländischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschbach, André, von Burg AG, in Meilen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaspar, Tatjana, von Wittenbach, in Horgen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thorez, Matthieu, französischer Staatsangehöriger, in Montreux, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Marcello, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zabelkina, Elena, russische Staatsangehörige, in Gryon, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Nicolas, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Daniel, von Rümlang, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Nikoulina, Lioudmila, von Wohlen AG, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.