Martin Aemmer
domiciled in 5415 Obersiggenthal, from Beatenberg Active mandates: Personalvorsorgestiftung der Electrowatt Engineering, AFRY Schweiz AG Connected persons: Barbara Schlegel, René Stettler, Martina Moritz and more You can stay up to date through "Martin Aemmer", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Aemmer"
Credit rating You can stay up to date through "Martin Aemmer", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Aemmer"
|
Places where people with the name Martin Aemmer live
Sectors in which people with the name Martin Aemmer work
Operation of an pension fund
Architectural and engineering activities
Operation of an pension fund
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Martin Aemmer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Aemmer
Publication number: HR02-1004511933, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Immobilienstiftung der Pfadi Aargau, in Aarau, CHE-110.398.549, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3444197).
Name neu:
Immobilienstiftung der Pfadi Aargau in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Armin Leupp, Dättwilerstrasse 25, 5405 Dättwil. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 09.10.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leupp, Armin, von Siblingen, in Baden, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Adrian, von Sempach, in Küttigen, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brülhart, Beda, von St. Silvester, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jansen, Lukas, von Küsnacht (ZH), in Villmergen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aemmer, Martin, von Beatenberg, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 4037741, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rheinmetall Swiss SIMTEC AG, in Thun, CHE-114.734.994, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2017, Publ. 3435297).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walther, Johann, von Wohlen bei Bern, in Belp, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aemmer, Martin, von Matten bei Interlaken, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bütikofer, Alfred, von Kernenried, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Jörg A., von Eggersriet, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3473117, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Personalvorsorgestiftung der Electrowatt Engineering, in Zürich, CHE-109.423.028, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, Publ. 3164969).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aemmer, Martin, von Beatenberg, in Obersiggenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.