Ralph Aellig
domiciled in Lommiswil, from Adelboden Active mandates: Stämpfligasse Immobilien AG Connected persons: Johanna Aellig-Alberts, Marc Aellig, Marlén Meister-Aellig and more You can stay up to date through "Ralph Aellig", please log in or register free of charge.You are now following "Ralph Aellig"
Credit rating You can stay up to date through "Ralph Aellig", please log in or register free of charge.You are now following "Ralph Aellig"
|
Places where people with the name Ralph Aellig live
Sectors in which people with the name Ralph Aellig work
Management of real estate portfolio properties
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Ralph Aellig
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ralph Aellig
Publication number: HR02-1005635550, Commercial Registry Office Berne, (36)
Aellix Wohnfamilie AG, in Melchnau, CHE-466.316.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558291).
Statutenänderung:
14.12.2022.
Firma neu:
Stämpfligasse Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Immobilien zu erwerben, zu halten, zu bewirtschaften und zu veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 06.09.2012 und Bilanz per 30.06.2012 von Johann Aellig-Alberts, in Bern, Aktiven von CHF 686'951.29 und Fremdkapital von CHF 595'271.60 ihres nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens, wofür 90 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 1'679.69 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 14.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Thomas Konrad, von Zürich, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pieper, Jörg Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schwarzhäusern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aellig-Alberts, Johanna, von Adelboden, in Rosshäusern (Mühleberg), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aellig, Marc, von Adelboden, in Schliern b. Köniz (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aellig, Ralph, von Adelboden, in Lommiswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Marlen, von Adelboden, in Grafenried (Fraubrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leibundgut, Daniel, von Melchnau, in Melchnau, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].