Olivier Daniel Aecherli Banzer
domiciled in Niederhasli, from Reiden Active mandates: Augenkontakt AG, Linsenkontakt AG and more Connected persons: Tanja Banzer, Tanja Banzer, Martin Schütz and more You can stay up to date through "Olivier Daniel Aecherli Banzer", please log in or register free of charge.You are now following "Olivier Daniel Aecherli Banzer"
Credit rating You can stay up to date through "Olivier Daniel Aecherli Banzer", please log in or register free of charge.You are now following "Olivier Daniel Aecherli Banzer"
|
Places where people with the name Olivier Daniel Aecherli Banzer live
Sectors in which people with the name Olivier Daniel Aecherli Banzer work
Trading with various goods
Trading in consumer goods
Trading with various goods
Trading in consumer goods
Private persons with the name Olivier Daniel Aecherli Banzer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Olivier Daniel Aecherli Banzer
Publication number: HR02-1005176551, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Linsenkontakt AG, in Zürich, CHE-114.982.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, S.0, Publ. 3684413).
Statutenänderung:
29.04.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und Handel mit augenoptischen Produkten sowie alle damit zusammenhängenden Arbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Liegenschaften errichten, erwerben, verwalten und verkaufen sowie Immaterialgüterrechte und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks förderlich sein könnten.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg, Peter Jacques, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aecherli Banzer, Olivier, von Reiden, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Banzer, Tanja, von Chur, in Niederhasli, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3684413, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Linsenkontakt AG, in Zürich, CHE-114.982.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2017, Publ. 3275375).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Felix, von Dietikon, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aecherli Banzer, Olivier, von Reiden, in Niederhasli, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Anderegg, Peter Jacques, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3099325, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Dynoptic Partner AG, in Rapperswil-Jona, CHE-102.969.326, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, Publ. 934539).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Walter, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Mauren (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aecherli Banzer, Olivier, von Reiden, in Oberhasli (Niederhasli), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.