Patrick Aeby
domiciled in Lutry, from Lutry Active mandates: PROCIMMO SA, CLL Coopérative du Logement Lutry Connected persons: Ksenia Rozhenkova, Céline Richard, Nasip Yanik and more You can stay up to date through "Patrick Aeby", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Aeby"
Credit rating You can stay up to date through "Patrick Aeby", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Aeby"
|
|
Patrick Aeby
domiciled in Lausanne, from Giffers Active mandates: AEBY PERNEGER & ASSOCIES SA Connected persons: Carlos Cebollero Solano, Emanuele Pibiri, Jan Perneger You can stay up to date through "Patrick Aeby", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Aeby"
Credit rating You can stay up to date through "Patrick Aeby", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Aeby"
|
|
Patrick Aeby
domiciled in St. Ursen, from Tentlingen Active mandates: Aeby Transporte AG Connected persons: Eliane Bertha Aeby-Stritt, Hans-Peter Aeby You can stay up to date through "Patrick Aeby", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Aeby"
Credit rating You can stay up to date through "Patrick Aeby", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Aeby"
|
|
Patrick Aeby
domiciled in Bavois, from Fribourg and St. Silvester Active mandates: Westiform AG Connected persons: Mac Stefan Schacher, Marc Oliver Mock, Bruno Francisco Camastral and more You can stay up to date through "Patrick Aeby", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Aeby"
Credit rating You can stay up to date through "Patrick Aeby", please log in or register free of charge.You are now following "Patrick Aeby"
|
Places where people with the name Patrick Aeby live
Sectors in which people with the name Patrick Aeby work
Fund management
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Other transportation services
Manufacturing of household appliances
Fund management
Management of real estate portfolio properties
Architectural and engineering activities
Other transportation services
Manufacturing of household appliances
Private persons with the name Patrick Aeby
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Patrick Aeby
Publication number: HR02-1005883194, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Aeby Automobile GmbH, in Gelterkinden, CHE-234.172.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4416499).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeby, Patrick, von Beinwil SO, in Böckten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby-Gerber, Yvonne Stefanie, von Beinwil (SO) und Oberlangenegg, in Böckten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005490144, Commercial Registry Office Berne, (36)
Westiform SA, in Köniz, CHE-100.939.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417726).
Statutenänderung:
25.05.2022.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Westiform AG, in Köniz (CHE-105.892.387), gemäss Fusionsvertrag vom 07.12.2021 und Bilanz per 30.09.2021. Aktiven von CHF 14'051'173.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'849'553.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes resp. der Unterdeckung der übertragenden Gesellschaft. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. [bisher: Fusion: reprise des actifs et des passifs de la société "Westiform AG", à Köniz (CHE-105.892.387), selon contrat de fusion du 07.12.2021 et bilan au 30.09.2021, présentant des actifs de CHF 14'051'173.00 et des passifs envers les tiers de CHF 12'849'553.00. Conformément à l'attestation de l'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant de la perte du capital resp. du découvert de la société transférante. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.].
Firma neu:
Westiform AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Westiform SA) (Westiform Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, die Montage und den Handel mit Leuchtreklamen und Beschriftungselementen in allen technisch möglichen Ausführungsvarianten sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere in den folgenden Bereichen: Generalunternehmerische Leistungen, Planung, Grafik, Konzeption, Design, Engineering, Entwicklung, Konstruktion, Montage, Unterhalt und Reparatur sowie Übernahme weiterer Dienstleistungsaufgaben;
sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Immobilien erwerben, unter Ausschluss von Geschäften, die nach dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) verboten sind.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 actions nominatives de CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.09.2021 im Sinne von Art. 735 OR wird der gesamte Herabsetzungsbetrag von CHF 8'000'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz verwendet. Folglich werden 8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. [bisher: Lors de la réduction du capital-actions du 29.09.2021 dans le sens de l'art. 735 CO la totalité du montant de réduction de CHF 8'000'000.00 sert à supprimer un excédent constaté au bilan. Par conséquent 8'000 actions nominatives de CHF 1'000.00 sont détruites.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [gestrichen: Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hilmerich, Dirk, de Kilchberg (ZH), à Kilchberg ZH, mit Kollektivprokura zu zweien avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Christophe, von Sutz-Lattrigen, in Estavayer-le-Lac (Estavayer), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hofmann, Lucas, von Sutz-Lattrigen, in Estavayer-le-Lac (Estavayer), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lauper, Hervé, von Plasselb, in Plasselb, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger];
Ruckstuhl, Dominik, von Pfaffnau, in Langendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger];
Schulz, Thomas Philipp, von Glarus Süd, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger];
Berger, Raphaël, von Niederbuchsiten, in Corminboeuf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates];
BDO SA (CHE-320.207.362), in Villars-sur-Glâne, Revisionsstelle;
Aeby, Patrick, von Fribourg, in Bercher, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger];
Althaus, Thomas, von Rüderswil, in Hindelbank, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger;
Baumann, Adrian, von Eriz, in Steffisburg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger];
Blum, Andreas, von Saanen, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger;
Sallin, Michael, von Bois-d'Amont, in Düdingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger];
Stucki, Thomas Roger, von Konolfingen, in Belp, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Berger [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger];
Zekiri Meyer, Gzim, von Wohlen (AG), in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), mit Kollektivprokura zu zweien avec un mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder Raphaël Bergerdu conseil d'administration ou Raphaël Berger [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger]. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.
Publication number: HR02-1005417726, Commercial Registry Office Berne, (36)
Westiform SA, à Köniz, CHE-100.939.478, société anonyme (No. FOSC 251 du 24.12.2021, Publ. 1005366769).
Inscription ou modification de personne(s):
Hofmann, Lucas, de Sutz-Lattrigen, à Estavayer-le-Lac (Estavayer), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Lauper, Hervé, de Plasselb, à Plasselb, membre de la direction, avec signature collective à deux avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger;
Ruckstuhl, Dominik, de Pfaffnau, à Langendorf, membre de la direction, avec signature collective à deux avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger;
Schulz, Thomas Philipp, de Glarus Süd, à Bern, membre de la direction, avec signature collective à deux avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger;
Berger, Raphaël, de Niederbuchsiten, à Corminboeuf, directeur, avec signature collective à deux avec un membre du conseil d'administration;
Aeby, Patrick, de Fribourg, à Bercher, avec procuration collective à deux avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger;
Baumann, Adrian, de Eriz, à Steffisburg, avec procuration collective à deux avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger;
Hilmerich, Dirk, de Kilchberg (ZH), à Kilchberg ZH, avec procuration collective à deux avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger;
Sallin, Michael, de Bois-d'Amont, à Düdingen, avec procuration collective à deux avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger;
Stucki, Thomas Roger, de Konolfingen, à Belp, avec procuration collective à deux avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger;
Zekiri Meyer, Gzim, de Wohlen (AG), à Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), avec procuration collective à deux avec un membre du conseil d'administration ou Raphaël Berger.