Nicole Aeby
domiciled in Bussigny, from Düdingen Active mandates: Fiduciaire Schick SA Connected persons: Francisco Ruiz Gonzalez, Christian Schick You can stay up to date through "Nicole Aeby", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Aeby"
Credit rating You can stay up to date through "Nicole Aeby", please log in or register free of charge.You are now following "Nicole Aeby"
|
Places where people with the name Nicole Aeby live
Sectors in which people with the name Nicole Aeby work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Nicole Aeby
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nicole Aeby
Publication number: 4184542, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sella Bank AG, in Zürich, CH-020.3.912.532-2, Durchführung von Bankgeschäften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2007, S. 27, Publ. 3991874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeby, Nicole, von Carouge GE, in Caslano, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3358442, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lookat Online GmbH, in Maur, CH-020.4.028.130-5, Betrieb einer Online-Datenbank, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2005, S. 18, Publ. 2723046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeby, Nicole Barbara, von Reinach AG, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfuhl, Thomas Oswald, französischer Staatsangehöriger, in Montpellier (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.
Publication number: 2723046, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lookat Online GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.028.130-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2004, S. 15, Publ. 2070706).
Statutenänderung:
11.08.2004, 15.02.2005.
Sitz neu:
Maur.
Domizil neu:
In der Bettlen 2, 8127 Forch.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Online-Datenbank, über die sie fotografisches Bildmaterial im Internet und anderen weltweiten Datennetzen vermittelt, anbietet und vertreibt. Sie kann ihre Online-Plattform auch Dritten zur Verfügung stellen und in diesem Zusammenhang mit Lizenzen handeln. Im Rahmen des Zwecks erbringt die Gesellschaft Dienstleistungen aller Art im Kunst- und Kommunikationsbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeby, Nicole Barbara, von Reinach AG, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin];
Huber, Aartje, von Thalheim an der Thur, in Maur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.