Daniel Willy Aebi
domiciled in Thörishaus, from Lyss Active mandates: Rohrreinigungen Flückiger GmbH Connected persons: Fabio Mellone You can stay up to date through "Daniel Willy Aebi", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Willy Aebi"
Credit rating You can stay up to date through "Daniel Willy Aebi", please log in or register free of charge.You are now following "Daniel Willy Aebi"
|
Places where people with the name Daniel Willy Aebi live
Sectors in which people with the name Daniel Willy Aebi work
Cleaning of buildings
Cleaning of buildings
Private persons with the name Daniel Willy Aebi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniel Willy Aebi
Publication number: HR02-1005253203, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rohrreinigungen Flückiger GmbH, in Köniz, CHE-114.279.872, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2021, Publ. 1005209893).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Daniel Willy, von Lyss, in Thörishaus (Köniz), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Bern].
Publication number: HR02-1005209893, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rohrreinigungen Flückiger GmbH, in Köniz, CHE-114.279.872, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180584).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der JALUVA Holding GmbH, in Köniz (CHE-205.985.150), gemäss Fusionsvertrag vom 26.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'857'193.21 - unter welchen sämtliche Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 231'594.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
JALUVA Holding GmbH (CH-036.4.055.741-7), in Bern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Daniel Willy, von Lyss, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Mellone, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].
Publication number: 7089276, Commercial Registry Office Berne, (36)
Rohrreinigungen Flückiger GmbH, in Mühleberg, CH-036.4.041.830-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 3, Publ. 4457008).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Daniel Willy, von Lyss, in Bern, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Mellone, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Oberwangen b. Bern (Köniz), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.