Roland Patrik Achermann
domiciled in Allschwil, from Luzern Active mandates: GeoPat GmbH in Liquidation, Strübin-Walther-Stiftung and more Connected persons: Georg von Sprecher, Rolf Konstantin Stöcklin, Daniel P. Lehmann and more You can stay up to date through "Roland Patrik Achermann", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Patrik Achermann"
Credit rating You can stay up to date through "Roland Patrik Achermann", please log in or register free of charge.You are now following "Roland Patrik Achermann"
|
Places where people with the name Roland Patrik Achermann live
Sectors in which people with the name Roland Patrik Achermann work
Other freelance work
Operation of homes for the elderly and disabled
Fund management
Fiduciary services
Other freelance work
Operation of homes for the elderly and disabled
Fund management
Fiduciary services
Private persons with the name Roland Patrik Achermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roland Patrik Achermann
Publication number: HR02-1005688120, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
GeoPat GmbH, in Oberwil (BL), CHE-248.413.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2017, Publ. 3904627).
Firma neu:
GeoPat GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
[gestrichen].
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o rm treuhand gmbh, Baslerstrasse 70, 4123 Allschwil. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.02.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Sprecher, Dr. Georg, von Churwalden und Luzein, in Oberwil (BL), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Achermann, Roland, von Luzern, in Allschwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005217516, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Strübin-Walther-Stiftung, in Reinach (BL), CHE-110.390.016, Stiftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2019, Publ. 1004658246).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilg, Stephan Jost, von Basel, in Leymen (FR), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Daniel, von Basel, in Riehen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Achermann, Roland, von Luzern, in Allschwil, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005098148, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Mattenstrasse Immobilien AG, in Basel, CHE-480.565.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, S.0, Publ. 1151623).
Firma neu:
Mattenstrasse Immobilien AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Stiftungs-Treuhand GmbH, Steinenberg 23, 4051 Basel.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.02.2021 aufgelöst. Gemäss Erklärung vom 05.02.2021 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchel, Dominik, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Roland Patrik, von Luzern, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cron, Martin, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abelia Wirtschaftsprüfung und Beratung AG (CHE-112.589.333), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Daniel, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].