Blerim Abduli
domiciled in Münchenstein, from Binningen Active mandates: e-Systeme AG Connected persons: Jannis Jay Kaufmann You can stay up to date through "Blerim Abduli", please log in or register free of charge.You are now following "Blerim Abduli"
Credit rating You can stay up to date through "Blerim Abduli", please log in or register free of charge.You are now following "Blerim Abduli"
|
Places where people with the name Blerim Abduli live
Sectors in which people with the name Blerim Abduli work
Trading in household appliances and related goods
Trading in household appliances and related goods
Private persons with the name Blerim Abduli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Blerim Abduli
Publication number: HR02-1005255500, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Helvetia Energiesysteme AG, in Münchenstein, CHE-107.980.803, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228591).
Statutenänderung:
08.07.2021.
Firma neu:
e-Systeme AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abduli, Blerim, von Binningen, in Münchenstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004741287, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Smart Energy Solutions GmbH, bisher in Münchenstein, CHE-441.581.542, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631499).
Statutenänderung:
25.09.2019.
Firma neu:
Legendmarketing GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Rosengasse 3, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption, Realisation und Erbringung von Dienstleistungen im Onlinemarketing sowie alle damit zusammenhängenden Arbeiten und Dienstleistungen. Des Weiteren bezweckt sie die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen. Zudem bezweckt sie auch die Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abduli, Blerim, von Binningen, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conoci, Adrian Louis, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR01-1004631499, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Smart Energy Solutions GmbH (Smart Energy Solutions Sàrl) (Smart Energy Solutions Sagl) (Smart Energy Solutions Ltd liab. Co), in Münchenstein, CHE-441.581.542, Bottmingerstrasse 24, 4142 Münchenstein, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.04.2019.
Zweck:
Import, Export, Verkauf von und Handel mit Haustechniksystemen, Sonnenenergie und Komponenten zur Gewinnung, Verteilung und Speicherung von Energie, insbesondere Wärme und Strom (Fotovoltaik). Weiter bezweckt die Gesellschaft die Durchführung von Planungs-, Service- und Wartungsarbeiten im Haustechnikbereich mit den Schwerpunkten Sonne, Luft, Erde, Wasser und Strom. Sie kann im Umwelt- und Baubereich weitere Dienstleistungen wie Beratung und Schulung erbringen, sowie gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Abduli, Blerim, von Binningen, in Münchenstein, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.