Eduard H. Abbühl
domiciled in Horgen, from Därstetten Active mandates: Oekonoma AG in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Eduard H. Abbühl", please log in or register free of charge.You are now following "Eduard H. Abbühl"
Credit rating You can stay up to date through "Eduard H. Abbühl", please log in or register free of charge.You are now following "Eduard H. Abbühl"
|
Places where people with the name Eduard H. Abbühl live
Sectors in which people with the name Eduard H. Abbühl work
IT services
IT services
Private persons with the name Eduard H. Abbühl
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eduard H. Abbühl
Publication number: HR02-1005790726, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kunststiftung Zürichsee, in Horgen, CHE-110.379.977, Stiftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2022, Publ. 1005615781).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbühl, Eduard, von Därstetten, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollay Humm, Judit, von Kirchleerau, in Wädenswil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3722419, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Institution Barbara Keller, in Küsnacht (ZH), CHE-106.104.124, Verein (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928339).
Statutenänderung:
02.05.2017.
Zweck neu:
Der Verein befasst sich mit der Schulung, Entwicklung und Lebensgestaltung von Menschen mit Lernbehinderungen, geistigen oder leichten psychischen Beeinträchtigungen. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marty, Hans, von Unteriberg und Winterthur, in Küsnacht (ZH), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Abbühl, Eduard, von Därstetten, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebi, Elisabeth, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Monika, von Regensdorf, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, André, von Zürich, in Dürnten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2083443, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Künstler vom Zimmerberg und Zürichsee, in Horgen, CHE-110.379.977, Stiftung (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2013, Publ. 1222647).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbühl, Eduard, von Därstetten, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Dr. Matthias Leopold Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sakellaridis, Leonidas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.