Reports for Zingerle Group Schweiz GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Zingerle Group Schweiz GmbH
- Zingerle Group Schweiz GmbH is currently active and the industry «Trading in consumer goods». The legal headquarters are in Reichenburg.
- The management of the company Zingerle Group Schweiz GmbH, which was founded on the 18.02.2000, consists of 3 persons.
- The most recent commercial register change was made on 13.01.2023. You can find all changes under «Notifications».
- The company is registered in the commercial register of the Canton of SZ under the UID CHE-105.427.375.
- Century Cars GmbH, Zweigniederlassung Reichenburg, Edelweiss Gartenbau GmbH, Eurotechnik Schweiz GmbH are registered at the same address.
Commercial register information
Entry in the commercial register
18.02.2000
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Reichenburg
Commercial Registry Office
SZ
Commercial register number
CH-320.4.047.644-8
UID/VAT
CHE-105.427.375
Sector
Trading in consumer goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Eventzubehör, Präsentationssystemen, Zelte aller Art, Überdachungen, Innenausstattungen wie Mobiliar und Dekorationsprodukte, Werbeartikel wie Displays, Theken, Fahnen und Transparente für den Innen- und Aussenbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Other company names
Past and translated company names
- Ecotrade Group GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Zingerle Group Schweiz GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005651621, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Ecotrade Group GmbH, in Reichenburg, CHE-105.427.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047657).
Statutenänderung:
05.01.2023.
Firma neu:
Zingerle Group Schweiz GmbH.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgt in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht (z. B. E-Mail). [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuppiger, Rolf, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Maron, Siegfried, von Rottenschwil, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zuppiger, Eva, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ZINGERLE SPA (Register-Nr. 01533450217), in Naz-Sciaves (IT), Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zingerle, Stefan, italienischer Staatsangehöriger, in Brixen (IT), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Strauch, Martin Rudolf, von Basel, in Muttenz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005047657, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Ecotrade Group GmbH, in Reichenburg, CHE-105.427.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519796).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetsch, Niklaus, von Grabs, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuppiger, Rolf, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 450 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004519796, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Ecotrade Group GmbH, in Reichenburg, CHE-105.427.375, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1059241).
Statutenänderung:
16.11.2018. 05.12.2018.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Eventzubehör, Präsentationssystemen, Zelte aller Art, Überdachungen, Innenausstattungen wie Mobiliar und Dekorationsprodukte, Werbeartikel wie Displays, Theken, Fahnen und Transparente für den Innen- und Aussenbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuppiger, Rolf, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
Maron, Siegfried, von Rottenschwil, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vetsch, Niklaus, von Grabs, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Zuppiger, Eva, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.