Reports for Zahnarztpraxis Dres. Schuler und Burri AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Zahnarztpraxis Dres. Schuler und Burri AG
- Zahnarztpraxis Dres. Schuler und Burri AG has its legal headquarters in Thun and is active. It operates in the sector «Operation of medical and dental practices».
- The company was founded on 27.08.2018.
- On the 04.11.2022 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The company is registered in the commercial register of the Canton of BE under the UID CHE-228.605.369.
- Companies with an identical address: Bahnhof Apotheken Thun AG, Daniel Iseli AG, ECO AG Treuhand und Revision.
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.08.2018
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Thun
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.2.074.999-2
UID/VAT
CHE-228.605.369
Sector
Operation of medical and dental practices
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im zahnmedizinischen Bereich, namentlich zahnmedizinische Behandlungen aller Fachgebiete und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen inkl. Bereitstellung / Vermietung von Infrastruktur, Material etc. an entsprechende Fachpersonen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
1st trust ltd | Courtepin | 04.11.2022 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
inspecta treuhand ag | St. Gallen | 13.06.2019 | 03.11.2022 |
Other company names
Past and translated company names
- Dres. med. dent. C. Burri + Ch. Schuler KLG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Zahnarztpraxis Dres. Schuler und Burri AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005597346, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zahnarztpraxis Dres. Schuler und Burri AG, in Thun, CHE-228.605.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004649892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
inspecta treuhand ag (CHE-107.263.624), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
1st trust ltd (CHE-113.045.722), in Fribourg, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004649892, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dres. med. dent. C. Burri + Ch. Schuler KLG, in Thun, CHE-228.605.369, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443019).
Statutenänderung:
06.06.2019.
Umwandlung:
Die Kollektivgesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 01.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 570'355.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 470'355.73 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Zahnarztpraxis Dres. Schuler und Burri AG.
Weitere Adressen:
Schwanengasse 6, 3011 Bern.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im zahnmedizinischen Bereich, namentlich zahnmedizinische Behandlungen aller Fachgebiete und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen inkl. Bereitstellung / Vermietung von Infrastruktur, Material etc. an entsprechende Fachpersonen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Christoph, von Zürich, in Merligen (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Burri Schuler, Cäcilia, genannt Cécile, von Zürich, Malters und Root, in Merligen (Sigriswil), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
inspecta treuhand ag (CHE-107.263.624), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Publication number: 4443019, Commercial Registry Office Berne, (36)
Dres. med. dent. C. Burri + Ch. Schuler KLG, in Thun, CHE-228.605.369, Bahnhofstrasse 6, 3600 Thun, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.08.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im zahnmedizinischen Bereich, namentlich zahnmedizinische Behandlungen aller Fachgebiete und die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen inkl. Bereitstellung / Vermietung von Infrastruktur, Material etc. an entsprechende Fachpersonen.
Eingetragene Personen:
Burri Schuler, Cäcilia, genannt Cécile, von Root, Malters und Zürich, in Merligen (Sigriswil), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Schuler, Christoph, von Zürich, in Merligen (Sigriswil), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.