Reports for Wing Tsun Schule Thalwil GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Wing Tsun Schule Thalwil GmbH
- Wing Tsun Schule Thalwil GmbH is currently active and the industry «Other services in education». The legal headquarters are in Thalwil.
- The company was founded on 03.01.2012 and has one person in its management.
- On the 13.07.2018 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The company Wing Tsun Schule Thalwil GmbH is registered under the UID CHE-287.168.588.
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.01.2012
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Thalwil
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.046.542-5
UID/VAT
CHE-287.168.588
Sector
Other services in education
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt Schulungen in den Bereichen Selbstverteidigung, Gewaltprävention und Gesundheitstraining (Wing Tsun) in eigenen und fremden Institutionen sowie die Durchführung aller in diesem Zusammenhang direkt oder indirekt stehenden Massnahmen. Ferner bezweckt sie Handel mit Waren aller Art in Verbindung mit diesen Schulungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Wing Tsun Schule Thalwil GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4357045, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wing Tsun Schule Thalwil GmbH, in Thalwil, CHE-287.168.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2013, Publ. 930645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pappone, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sicuro, Livio, italienischer Staatsangehöriger, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 930645, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wing Tsun Schule Thalwil GmbH, in Thalwil, CH-020.4.046.542-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6490298).
Domizil neu:
Sonnenbergstrasse 12 E, 8800 Thalwil.
Publication number: 6490298, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wing Tsun Schule Thalwil GmbH, in Thalwil, CH-020.4.046.542-5, Bahnhofstrasse 24, 8800 Thalwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Schulungen in den Bereichen Selbstverteidigung, Gewaltprävention und Gesundheitstraining (Wing Tsun) in eigenen und fremden Institutionen sowie die Durchführung aller in diesem Zusammenhang direkt oder indirekt stehenden Massnahmen. Ferner bezweckt sie Handel mit Waren aller Art in Verbindung mit diesen Schulungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pappone, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sicuro, Livio, italienischer Staatsangehöriger, in Niederhasli, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.