Reports for Weika Consulting GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Weika Consulting GmbH
- Weika Consulting GmbH has its legal headquarters in Märstetten and is active. It operates in the sector «Fiduciary services».
- The company was founded on 03.02.2023 and has one person in its management.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 21.07.2023.
- Weika Consulting GmbH is registered in the Canton of TG under the UID CHE-438.255.289.
Commercial register information
Entry in the commercial register
03.02.2023
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Märstetten
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.4.039.474-9
UID/VAT
CHE-438.255.289
Sector
Fiduciary services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung aller Dienstleistungen, die zum Tätigkeitsbereich einer Revisions- und Treuhandgesellschaft gehören, insbesondere Steuer-, Rechts-, Unternehmens- und Versicherungsberatung, sowie Beratung und Betreuung in sämtlichen Bereichen des Fuhrparkmanagements. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Patente und Lizenzen vergeben, erwerben, veräussern sowie Franchise- und Treuhandverträge abschliessen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen sowie alte Massnahmen treffen, die geeignet sind, die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Other company names
Past and translated company names
- Weika Consulting Sagl
- Weika Consulting LLC
- Weika Consulting Sàrl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Weika Consulting GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005801524, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Weika Consulting GmbH, in Weinfelden, CHE-438.255.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2023, Publ. 1005673254).
Statutenänderung:
30.06.2023.
Sitz neu:
Märstetten.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 34, 8560 Märstetten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studinger, Karin Elisabeth, von Wald (ZH), in Märstetten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weissert, Pascal Serge, von Winterthur, in Märstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005673254, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Weika Consulting GmbH (Weika Consulting Sàrl) (Weika Consulting Sagl) (Weika Consulting LLC), in Weinfelden, CHE-438.255.289, Oberfeldstrasse 7, 8570 Weinfelden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.01.2023.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung aller Dienstleistungen, die zum Tätigkeitsbereich einer Revisions- und Treuhandgesellschaft gehören, insbesondere Steuer-, Rechts-, Unternehmens- und Versicherungsberatung, sowie Beratung und Betreuung in sämtlichen Bereichen des Fuhrparkmanagements. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Patente und Lizenzen vergeben, erwerben, veräussern sowie Franchise- und Treuhandverträge abschliessen. Sie kann alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen sowie alte Massnahmen treffen, die geeignet sind, die Erreichung des Geschäftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 27.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Weissert, Pascal Serge, von Winterthur, in Märstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Studinger, Karin Elisabeth, von Wald (ZH), in Märstetten, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.