Reports for Weibel Aviation AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Weibel Aviation AG
- Weibel Aviation AG from Sitterdorf operates in the sector «Passenger and cargo transportation, air travel» and is active.
- The company was founded on 24.06.1992 and has 3 persons in its management.
- All modifications to the commercial register entry can be found under «Notifications». The most recent modification was made on 24.12.2020.
- The reported UID is CHE-103.589.191.
- Companies with an identical address: E. Berner AG, Flugplatz Sitterdorf Holding AG, Heli Sitterdorf AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
24.06.1992
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zihlschlacht-Sitterdorf
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-300.3.010.100-4
UID/VAT
CHE-103.589.191
Sector
Passenger and cargo transportation, air travel
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Flüge für Fallschirmspringer sowie Passagier-, Transport- und Vermessungsflüge. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Auditor
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater | St. Gallen | 11.10.2005 | 28.06.2012 | |
Ernst & Young AG | St. Gallen | <2004 | 10.10.2005 |
Other company names
Past and translated company names
- Portavia AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Weibel Aviation AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005058175, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Weibel Aviation AG, in Zihlschlacht-Sitterdorf, CHE-103.589.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, S.0, Publ. 1752469).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Hans-Peter, von Pfyn, in Waldstatt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strauss, Pirmin, von Schönholzerswilen, in Waldkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eugster, Beat, von Ebnat-Kappel, in Münchwilen TG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riesen, Adriano, von Oberbalm, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Effretikon (Illnau-Effretikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1752469, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Weibel Aviation AG, in Zihlschlacht-Sitterdorf, CHE-103.589.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6741960).
weitere Adresse neu:
c/o Hungerbühler Klima AG, Hefenhoferstrasse 6, 8580 Sommeri.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strauss, Pirmin, von Schönholzerswilen, in Arbon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tuggen].
Publication number: 6741960, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Weibel Aviation AG, in Zihlschlacht-Sitterdorf, CH-300.3.010.100-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2005, S. 13, Publ. 3055282).
Statutenänderung:
19.06.2012.
Zweck neu:
Flüge für Fallschirmspringer sowie Passagier-, Transport- und Vermessungsflüge. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 19.06.2012 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Markus, von Mels, in Scherzingen (Münsterlingen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Bernhard, von Fischbach-Göslikon, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imhof,Daniel, von Buchholterberg, in Lengwil-Oberhofen (Lengwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheiwiller, Thomas, von Waldkirch, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strauss, Pirmin, von Schönholzerswilen, in Tuggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riesen, Adriano, von Oberbalm, in Effretikon (Illnau-Effretikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.