Address
c/o Stephan Addor
Sattelweg 1
3782 Lauenen b. Gstaad
Reports for Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl
- Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl is a Cooperative with its legal headquarters in Lauenen b. Gstaad. Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl belongs to the industry «Road, railway and tunnel construction» and is currently active.
- There are 3 active persons registered in the management.
- The commercial register entry of the organization was last modified on 09.12.2015. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- The UID registered in the commercial register of BE is CHE-102.256.717.
Commercial register information
Entry in the commercial register
28.10.1968
Legal form
Cooperative
Legal headquarters of the company
Lauenen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-092.5.008.849-2
UID/VAT
CHE-102.256.717
Sector
Road, railway and tunnel construction
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Genossenschaft ist der Unterhalt, die Instandstellung und der eventuelle Ausbau der folgenden Strassenstücke: Rohrbrücke - Büeliweg / Jonibrücke - Sattelweg.
Other company names
Past and translated company names
- Weggenossenschaft Rohrbrücke - Bühl
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2528645, Commercial Registry Office Berne, (36)
Weggenossenschaft Rohrbrücke - Bühl, in Lauenen, CHE-102.256.717, Genossenschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.1990).
Statutenänderung:
29.05.2015.
Firma neu:
Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl.
Domizil neu:
c/o Stephan Addor, Sattelweg 1, 3782 Lauenen b. Gstaad.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist der Unterhalt, die Instandstellung und der eventuelle Ausbau der folgenden Strassenstücke: Rohrbrücke - Büeliweg / Jonibrücke - Sattelweg.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen;
jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan neu:
SHAB und Anzeiger von Saanen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen durch Zirkularschreiben oder durch Inserat im Anzeiger von Saanen. Gemäss Erklärung vom 29.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand-Egger, Annelies, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Kassierin, Sekretärin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift;
Oehrli, Emil, von Lauenen, in Gstaad (Saanen), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perreten, Ernst, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichenbach, Lotti, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied und Sekretärin und Kassierin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Oehrli, Willi Bendicht, genannt Willibenz, von Lauenen, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Addor, Stephan, von Sainte-Croix, in Lauenen b. Gstaad (Lauenen), Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Weggenossenschaft Rohrbrücke-Bühl, in Lauenen (SHAB Nr.253 vom 28.10.1968, S.2322).
Aus der Verwaltung ausgeschieden:
Werner Oehrli, Präsident, und Werner Annen, Sekretär/Kassier;
ihre Unterschriften sind erloschen.
Neu in die Verwaltung gewählt wurden:
Ernst Perreten, von und in Lauenen, Präsident, und Annelies Brand-Egger, von und in Lauenen, Sekretärin/Kassierin;
beide zeichnen je einzeln.
Domizil neu:
bei der Sekretärin/Kassierin Frau Annelies Brand-Egger, Enge, 3782 Lauenen.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.